Informazioni su Marc-André Glassey
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Marc-André Glassey
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005741071, Ufficio del registro di commercio Vallese, (626)
Sigatec SA, à Sion, CHE-113.183.270, société anonyme (No. FOSC 22 du 01.02.2022, Publ. 1005394769).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Glassey, Marc-André, de Sion, à Sion, directeur, avec signature collective à deux.
Numero di pubblicazione: HR02-1005394769, Ufficio del registro di commercio Vallese, (626)
Sigatec SA, à Sion, CHE-113.183.270, société anonyme (No. FOSC 68 du 09.04.2021, Publ. 1005145700).
Nouvelle adresse:
Chemin Grély 2, 1950 Sion.
Inscription ou modification de personne(s):
Metzger, Philippe, ressortissant français, à Delémont, administrateur, avec signature collective à deux;
Glassey, Marc-André, de Sion, à Sion, directeur, avec signature collective à deux [précédemment: de Sion et Nendaz, administrateur, avec signature collective à deux];
Tille, Nicolas, de Ormont-Dessous, à Savièse, directeur, avec signature collective à deux.
Numero di pubblicazione: 4763824, Ufficio del registro di commercio Vallese
Fondation Watch Academy Ulysse Nardin, à Sion, CH-626.7.011.955-4, c/o Roux & Associés SA, Espace des Remparts 10, 1950 Sion, nouvelle fondation.
Date des actes constitutifs:
17.11.2008.
But:
la conservation du patrimoine de la formation horlogère et des métiers de l'horlogerie (cf. statuts pour but complet).
Organisation:
conseil de fondation de 3 à 9 membres et organe de révision.
Personnes inscrites:
Gygax, Pierre, de Seeberg, à Cortaillod, président, avec signature collective à deux;
Glassey, Marc-André, de Sion, à Bramois (Sion), vice-président, avec signature collective à deux;
Carrel, Patrice, de Siviriez, à Vevey, membre et secrétaire, avec signature collective à deux;
Fiduciaire Fidag SA, à Martigny (CH-621.3.000.423-4), organe de révision.