Informazioni su Claudia Gisler
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Claudia Gisler
Ultimi comunicati FUSC: Claudia Gisler
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005006754, Ufficio del registro di commercio Uri, (120)
Nachtrag zum im SHAB Nr. 201 vom 15.10.2020, Id. 1'005'000'496, publizierten TR-Eintrag Nr. 577 vom 12.10.2020 Gimise-GmbH, in Seedorf (UR), CHE-103.041.823, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 201 vom 15.10.2020, Publ. 1005000496).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gisler, Claudia, von Unterschächen, in Seedorf (UR), Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: HR02-1005000496, Ufficio del registro di commercio Uri, (120)
Gimise-GmbH, in Seedorf (UR), CHE-103.041.823, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 149 vom 04.08.2017, Publ. 3679717).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Arnold-Gisler, Sabine, von Spiringen und Unterschächen, in Seedorf (UR), Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 5 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gisler, Claudia, von Unterschächen, in Seedorf (UR), Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 5 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].
Numero di pubblicazione: 3679719, Ufficio del registro di commercio Uri, (120)
Gipo AG, in Seedorf (UR), CHE-106.511.050, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 194 vom 06.10.2016, Publ. 3093419).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gisler, Emil, von Unterschächen, in Seedorf (UR), Präsident, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gisler, Claudia, von Unterschächen, in Seedorf (UR), Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].