Informazioni su Walter Gisin-Buser
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Walter Gisin-Buser
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 3388592, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
Raiffeisenbank Erlinsbach, in Erlinsbach SO, CH-249.5.000.070-0, Betrieb einer Bank, Genossenschaft (SHAB Nr. 35 vom 20.02.2006, S. 13, Publ. 3251694).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wellauer, Samuel, von Zürich und Lommis, in Kienberg, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Gisin-Buser, Walter, von Rothenfluh, in Erlinsbach AG, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Merz, Marcel, von Menziken, in Aarau, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates];
Hunziker, Stephan, von Wynau, in Erlinsbach AG, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung];
Imfeld, Daniel, von Lungern, in Erlinsbach SO, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Wernli, Marianne, von Thalheim AG, in Densbüren, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: 3251694, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
Raiffeisenbank Erlinsbach, bisher in Obererlinsbach, CH-249.5.000.070-0, Betrieb einer Bank, Genossenschaft (SHAB Nr. 174 vom 08.09.2005, S. 11, Publ. 3009688).
Sitz neu:
Erlinsbach SO.
Domizil neu:
Hauptstrasse 34, 5015 Erlinsbach. [Infolge Vereinigung des Rechtsdomizils und des Geschäftsdomizils wird der Hinweis auf das Geschäftsdomizil gelöscht.]. [gestrichen: Geschäftsdomizil: Niedererlinsbach, Hauptstrasse 34].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wermelinger, Alfred, von Willisau Stadt, in Niedererlinsbach, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gisin-Buser, Walter, von Rothenfluh, in Erlinsbach AG, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Erlinsbach];
Müller-Meyer, Claudia, von Niedergösgen und Boswil, in Erlinsbach SO, Mitglied des Verwaltungsrates und Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Niedererlinsbach];
Hunziker, Stephan, von Wynau, in Erlinsbach AG, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: in Erlinsbach];
Umbricht, Rudolf, von Untersiggenthal, in Gipf-Oberfrick, mit Kollektivprokura zu zweien. Gemeindefusion per 01.01.2006 und Gemeindeindividualisierung.
Numero di pubblicazione: 1087700, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
Raiffeisenbank Erlinsbach, in Obererlinsbach, Genossenschaft (SHAB Nr. 214 vom 05.11.2002, S. 11, Publ. 714876).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Jäggi, Georg, von Fulenbach, in Niedererlinsbach, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gisin-Buser, Walter, von Rothenfluh, in Erlinsbach, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates];
Merz, Marcel, von Menziken, in Aarau, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.