Informazioni su Stefan Girmann
Fascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Stefan Girmann
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005749224, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
SER Interact Digital AG, in Zürich, CHE-101.092.608, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 197 vom 11.10.2022, Publ. 1005580112).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hess, Kaspar, von Zürich, in Oberwil (BL), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Kliebe, Holger, deutscher Staatsangehöriger, in Aachen (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Ammann, Reinhard, von Mosnang, in Baar, mit Einzelunterschrift;
Girmann, Stefan, deutscher Staatsangehöriger, in Görgeshausen (DE), mit Einzelunterschrift;
Arquint, Marisa Rebekka, von Leibstadt, in Winterthur, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ebel, Stefan, von Gerlafingen, in Obergerlafingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Jannella, Rita, italienische Staatsangehörige, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hennings, Martin, deutscher Staatsangehöriger, in Mainz (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Ilosvay Luca, Katalin, von Zürich, in Zürich, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift;
Behringer, Christian, deutscher Staatsangehöriger, in Lörrach (DE), mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Godschalk, Jair, niederländischer Staatsangehöriger, in Rottweil (DE), mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: HR02-1005278826, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
SER Interact Digital AG, in Zürich, CHE-101.092.608, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 130 vom 08.07.2021, Publ. 1005243691).
Statutenänderung:
10.08.2021.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung und Implementierung von Software, den Handel mit Software, die Bereitstellung von Infrastruktur für den Betrieb von Softwarelösungen sowie entsprechende Dienstleistungen und Beratungen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten sowie Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern sowie verwalten. Die Gesellschaft kann ferner Lizenzen und Immaterialgüterrechte verwerten, sowie alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, die geeignet sind, die Entwicklung des Unternehmens und den Gesellschaftszweck zu fördern.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Behrendt, Sven Oliver, deutscher Staatsangehöriger, in Wedel (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Godschalk, Jair, niederländischer Staatsangehöriger, in Rottweil (DE), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift;
Ammann, Reinhard, von Mosnang, in Baar, mit Einzelunterschrift;
Girmann, Stefan, deutscher Staatsangehöriger, in Görgeshausen (DE), mit Einzelunterschrift;
Schneider, Thorsten, deutscher Staatsangehöriger, in Essen (DE), mit Einzelunterschrift;
Arquint, Marisa Rebekka, von Leibstadt, in Winterthur, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Behringer, Christian, deutscher Staatsangehöriger, in Lörrach (DE), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ebel, Stefan, von Gerlafingen, in Obergerlafingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Jannella, Rita, italienische Staatsangehörige, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1004958586, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
SER Solutions Schweiz AG, in Zürich, CHE-109.758.121, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 53 vom 17.03.2020, Publ. 1004853985).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Girmann, Stefan, deutscher Staatsangehöriger, in Görgeshausen (DE), mit Einzelunterschrift;
Godschalk, Jair, niederländischer Staatsangehöriger, in Rottweil (DE), mit Einzelunterschrift;
Gunzer, Philipp, deutscher Staatsangehöriger, in Königswinter (DE), mit Einzelunterschrift;
Schneider, Thorsten, deutscher Staatsangehöriger, in Essen (DE), mit Einzelunterschrift.