Informazioni su René Girardin
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: René Girardin
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 2020369, Ufficio del registro di commercio Giura, (670)
Fondation de la Halle du Marché-Concours national de chevaux, à Saignelégier, CHE-110.134.401, fondation (No. FOSC 130 du 09.07.2014, Publ. 1604007).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Girardin, René, de Le Bémont JU, à Saignelégier, vice-président, avec signature collective à deux;
Noirat, Philippe, de Le Bémont JU, à Saignelégier, membre, sans droit de signature.
Inscription ou modification de personne(s):
Vallat, Joël Louis Francis, de Clos du Doubs, à Saignelégier, vice-président, avec signature collective à deux;
Meyrat, Pierre-Yves, de Tramelan, à Saignelégier, membre, sans droit de signature.
Numero di pubblicazione: 1606955, Ufficio del registro di commercio Giura, (670)
Adapart S.A., à Saignelégier, CHE-112.628.849, société anonyme (No. FOSC 26 du 07.02.2013, Publ. 7053884).
Modification des statuts:
06.05.2014.
Nouveau but:
Location à loyers modérés d'appartements adaptés à des personnes dont la mobilité est réduite principalement pour raison d'âge ou de handicap (cf. statuts pour but complet). Selon déclaration du 06.05.2014, il est renoncé à un contrôle restreint.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Girardin, René, de Le Bémont JU, à Saignelégier, président, avec signature collective à deux;
Fiduconsult Jura S.A., à Saignelégier, organe de révision.
Inscription ou modification de personne(s):
Vallat, Joël, de Clos du Doubs, à Saignelégier, président, avec signature collective à deux [précédemment: membre avec signature collective à deux];
Humair, Claude Antoine, de Les Genevez JU, à Bassecourt (Haute-Sorne), membre, avec signature collective à deux.
Numero di pubblicazione: 946301, Ufficio del registro di commercio Giura, (670)
Société anonyme des Auto-transports Tramelan-Saignelégier-Pommerats-Goumois, à Saignelégier, CH-674.3.000.008-3, société anonyme (No. FOSC 134 du 14.07.2010, p. 12, Publ. 5725918).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Girardin, René, de Le Bémont JU, à Saignelégier, président, avec signature collective à deux;
Chaignat, Mathieu, de Sceut, à Tramelan, membre, sans droit de signature.
Inscription ou modification de personne(s):
Maire, Sonia, de Les Ponts-de-Martel et Brot-Dessous, à Tramelan, présidente, avec signature collective à deux [précédemment: vice-présidente avec signature collective à deux];
Vallat, Joël Louis Francis, de Clos du Doubs, à Saignelégier, vice-président, avec signature collective à deux;
Assunçao Loureiro, Orlando José, de Tramelan, à Tramelan, membre, sans droit de signature.