Informazioni su Lucas Girardet
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùUltimi comunicati FUSC: Lucas Girardet
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 4097587, Ufficio del registro di commercio Vallese, (626)
equipass Sàrl, à Sion, CHE-363.964.678, société à responsabilité limitée (No. FOSC 95 du 20.05.2015, Publ. 2161005).
Nouvelle raison sociale:
equipass Sàrl en liquidation. La société est dissoute par décision de l'assemblée des associés du 26.01.2018.
Inscription ou modification de personne(s):
Girardet, Lucas, de Boussens, à Lausanne, liquidateur, associé, gérant et président, avec signature individuelle, pour 42 parts sociales de CHF 200.00 [précédemment: associé, gérant et président, avec signature collective à deux].
Numero di pubblicazione: 2161007, Ufficio del registro di commercio Vallese, (626)
Equisol société coopérative, à Sion, CHE-365.167.552, société coopérative (No. FOSC 161 du 22.08.2014, Publ. 1676507).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Pellissier, Vincent, de Grimisuat, à Sion, président, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personne(s):
Moix, Bernard François, de Sion, à Sion, administrateur, avec signature collective à deux;
Girardet, Lucas, de Boussens, à Lausanne, président, avec signature collective à deux [précédemment: administrateur avec signature collective à deux].
Numero di pubblicazione: 6965098, Ufficio del registro di commercio Vallese, (626)
Equisol société coopérative, à Sion, CH-626.5.014.648-3, Rue de l'Industrie 17, 1950 Sion, société coopérative (nouvelle inscription).
Date des statuts:
24.10.2012.
But:
la construction, l'exploitation et l'entretien d'installations photovoltaïques ainsi que la vente d'énergie renouvelable assurant à ses membres une utilisation de l'énergie produite aux meilleures conditions (cf. statuts pour but complet).
Parts sociales:
CHF 5'000.00.
Organe de publication:
BO et, lorsque la loi l'exige, la FOSC.
Communication aux associés:
par courriel.
Personne(s) inscrite(s):
Pellissier, Vincent, de Grimisuat, à Sion, président, avec signature collective à deux;
Girardet, Lucas, de Boussens, à Lausanne, administrateur, avec signature collective à deux;
Moix Cretton, Maude, de Sion, à Martigny, administratrice, avec signature collective à deux. Selon déclaration du 24.10.2012, il est renoncé à un contrôle restreint.