Informazioni su Isabelle Giangiordano-Christen
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùUltimi comunicati FUSC: Isabelle Giangiordano-Christen
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005903534, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Industrie-Immobilien Christen AG, in Brügg, CHE-107.977.706, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 228 vom 23.11.2023, Publ. 1005891844).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Christen, Adrian, von Madiswil, in Gunten (Sigriswil), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Giangiordano-Christen, Isabelle, von Madiswil, in Evilard, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Giangiordano, Daniele, von Madiswil, in Evilard, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1005293376, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Industrie-Immobilien Christen AG, in Brügg, CHE-107.977.706, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 175 vom 09.09.2021, Publ. 1005287599).
Domizil neu:
Industriestrasse 37a, 2555 Brügg BE [Behördliche Umadressierung].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Christen, Chantal, von Biglen, in Gunten (Sigriswil), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Giangiordano-Christen, Isabelle, von Madiswil, in Evilard, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: HR02-1005287599, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Industrie-Immobilien Christen AG, in Brügg, CHE-107.977.706, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 100 vom 28.05.2015, S.0, Publ. 2174223).
Statutenänderung:
02.09.2021.
Aktienkapital neu:
CHF 116'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 116'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].
Aktien neu:
116 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 100 Namenaktien zu CHF 1'000.00].
Qualifizierte Tatbestände neu:
Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der ordentlichen Kapitalerhöhung gemäss Sacheinlage- und Sachübernahmevertrag vom 02.09.2021 16 Namenaktien zu CHF 1'000.00 der «Quadro Bau Seeland AG», in Brügg (CHE-102.267.069), wofür 16 voll liberierte Namenaktien zu CHF 1'000.00 ausgegeben und CHF 2'507'000.00 als Forderung gutgeschrieben werden.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Christen, Adrian, von Madiswil, in Gunten (Sigriswil), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Tüscherz-Alfermée (Twann-Tüscherz), Präsident, mit Einzelunterschrift];
Christen, Chantal, von Biglen, in Gunten (Sigriswil), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Tüscherz-Alfermée (Twann-Tüscherz), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Giangiordano-Christen, Isabelle, von Madiswil, in Evilard, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Leimiswil, in Lüscherz, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien].