Informazioni su Dr. Richard Gerster
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Dr. Richard Gerster
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004920945, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Gerster Consulting GmbH, in Richterswil, CHE-114.023.692, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 236 vom 05.12.2018, Publ. 1004512486).
Firma neu:
Gerster Consulting GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 15.06.2020 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gerster, Richard, von Winterthur, in Richterswil, Gesellschafter und Geschäftsführer, Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: HR02-1004755052, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
HELVETAS Swiss Intercooperation, in Zürich, CHE-105.834.763, Verein (SHAB Nr. 240 vom 11.12.2018, Publ. 1004517135).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gerster, Dr. Richard, von Winterthur, in Richterswil, Mitglied des Zentralvorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
de Buren, Dr. Guillaume, von Bern und Rolle, in Lussy-sur-Morges, Mitglied des Zentralvorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Egger-Tschaeppeler, Dr. Ruth, von Kirchenthurnen und Eggersriet, in Stäfa, Mitglied des Zentralvorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Frieden, Jörg Giovanni, von Rapperswil (BE), in Fribourg, Mitglied des Zentralvorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Gnädinger, Angelo Nikolaus, von Ramsen, in Genève, Mitglied des Zentralvorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Karrer-Rüedi, Erna Elisabetha, von Malters, in Zürich, Mitglied des Zentralvorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Voigt, Hans-Jürgen Stefan, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Zentralvorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Winzenried, Ulrich Christian, von Bern, in Bern, Mitglied des Zentralvorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: 2142279, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Solaqua Stiftung, in St. Gallen, CHE-109.338.121, Stiftung (SHAB Nr. 18 vom 28.01.2015, Publ. 1956549).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gerster, Dr. Richard, von Winterthur, in Richterswil, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Eggen, Hendrikus genannt Rik, niederländischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Orgland, Dr. Magne, norwegischer Staatsangehöriger, in Teufen AR, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Künzi, Dr. Adrian, von Jaberg, in Teufen AR, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Lausanne, Vizepräsident des Stiftungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Zollinger, Urs, von Egg, in Kilchberg ZH, Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Knörzer, Andreas, von Langenthal, in Münchenstein, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meierhofer, Regula Sandra, von Zürich, in Grüt (Gossau ZH), Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Oettli, Esther, von Thundorf, in Beringen, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.