Informazioni su Adrian Gerster
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Adrian Gerster
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 4026497, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
eastphone ag, in St. Gallen, CHE-110.090.436, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 92 vom 12.05.2017, Publ. 3519023).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gerster, Adrian, von Egnach, in Staad SG (Thal), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates ohne Zeichnungsberechtigung];
Schönenberger, Stefan, von Kirchberg SG, in Kirchberg SG, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Süess, Marcel, von Buttisholz, in Gossau SG, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 7163476, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
eastphone ag, in St. Gallen, CH-320.3.053.561-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 61 vom 29.03.2010, S. 16, Publ. 5562466).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gerster, Adrian, von Egnach, in Staad SG (Thal), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: 757818, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Interconsultants Executive Search AG, in St. Gallen, internationale Management-Beratung usw. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 72 vom 12.04.2001, S. 2763).
Firma neu:
Interconsultants Executive Search AG in Liquidation.
Vinkulierung neu:
Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist von Gesetzes wegen aufgehoben (Art. 685a Abs. 3 OR). Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 26.11.2002 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gerster, Adrian, von Egnach, in Staad SG (Thal), Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gerster, Bruno, von Egnach, in Rorschacherberg, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident].