Informazioni su Christopher Ian Gerraty
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Christopher Ian Gerraty
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005124783, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
Clearsight Investments AG, in Freienbach, CHE-114.370.426, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 3 vom 06.01.2021, Publ. 1005064528).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gerraty, Christopher Ian, britischer Staatsangehöriger, in Freienbach, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pfiffner, Marco Daniel, von Quarten, in Merenschwand, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR01-1005047280, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Opera Investment Partners AG (Opera Investment Partners Ltd.), in Zürich, CHE-133.317.527, Bahnhofstrasse 100, 8001 Zürich, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
09.12.2020.
Zweck:
Der Zweck der Gesellschaft ist die Erbringung von Dienstleistungen im Finanzbereich, insbesondere die Finanz- und Investitionsberatung im Bereich von kollektiven und jedwelchen anderen Kapitalanlagen sowie die Tätigung von Investitionen in kollektive Kapitalanlagen oder Gesellschaften, im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann ferner Patent-, Marken-, Know-how und andere Immaterialgüterrechte erwerben, halten, verwerten, verwalten und veräussern. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen. Die Gesellschaft kann im Übrigen alle Arten von Finanz-, Treuhand- und Handelsgeschäften tätigen, die ihrem Zweck förderlich sind. Insbesondere kann sie Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für mittelbare und unmittelbare Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
10'000 Namenaktien zu CHF 10.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 27.11.2020 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Roebuck, James Gervase, irischer Staatsangehöriger, in Thalwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Gerraty, Christopher Ian, britischer Staatsangehöriger, in Freienbach, Direktor, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Khong Bao Yee, Michelle, singapurische Staatsangehörige, in Dübendorf, Direktorin, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 3278405, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
Arrows Industries AG, in Freienbach, CHE-269.815.220, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 68 vom 10.04.2015, Publ. 2090133).
Firma neu:
Arrows Industries AG in Liquidation.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.].
Liquidationsadresse:
c/o tst Consulting - Thomas Staub, Neudorfstrasse 4, 5734 Reinach AG. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 05.01.2017 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Robinson, Glen, britischer Staatsangehöriger, in London (GB), Präsident, mit Einzelunterschrift;
Milner, Francis, neuseeländischer Staatsangehöriger, in London (GB), Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gerraty, Christopher Ian, britischer Staatsangehöriger, in Freienbach, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift];
Staub, Thomas, von Wädenswil, in Menziken, Liquidator, mit Einzelunterschrift.