Informazioni su Dr. Alexander Gerold
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Dr. Alexander Gerold
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004671222, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
myvets GmbH, in Cham, CHE-417.715.380, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 100 vom 24.05.2019, Publ. 1004637679).
Statutenänderung:
28.06.2019.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gerold, Dr. Alexander, von Simplon, in Hünenberg, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 20'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lierau, Dr. Alexandra Christina, von Häfelfingen, in Hünenberg, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 3 Stammanteilen zu je CHF 10'000.00 [bisher: Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 20'000.00];
Béosier, Yuri Michel, belgischer Staatsangehöriger, in Zug, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 3 Stammanteilen zu je CHF 10'000.00 [bisher: Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 20'000.00].
Numero di pubblicazione: HR02-1004637679, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
myvets GmbH, in Cham, CHE-417.715.380, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 23 vom 04.02.2014, S.0, Publ. 1324245).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gerold, Dr. Alexander, von Simplon, in Hünenberg, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 20'000.00 [bisher: Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 1324245, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
myvets GmbH, in Cham, CHE-417.715.380, Knonauerstrasse 54, 6330 Cham, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
22.01.2014.
Zweck:
Betrieb einer tierärztlichen Praxis, Erbringen weiterer Dienstleistungen im Bereich der Veterinärmedizin sowie Handel mit Medikamenten, Nahrungsmitteln und Zubehör für Tiere;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Stammkapital:
CHF 60'000.00. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen per Brief, Telefax oder E-Mail an die im Anteilbuch aufgeführten Adressen.
Eingetragene Personen:
Lierau, Dr. Alexandra Christina, von Häfelfingen, in Hünenberg, Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift und Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 20'000.00;
Gerold, Dr. Alexander, von Simplon, in Hünenberg, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift und Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 20'000.00;
Béosier, Yuri Michel, belgischer Staatsangehöriger, in Zug, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift und Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 20'000.00;
Treuhand- und Revisionsgesellschaft Mattig-Suter und Partner (CHE-102.292.601), in Schwyz, Revisionsstelle.