Informazioni su Roland Germann
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Roland Germann
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 2391887, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
CV Invest Partners AG, in Zürich, CHE-105.107.812, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 155 vom 14.08.2014, Publ. 1662955).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Germann, Roland, von Zumikon, in Wädenswil, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gunnarsson, Michael, von Aristau, in Aesch ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Direktor mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 1587343, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
CV Invest Partners AG, in Zürich, CHE-105.107.812, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 118 vom 23.06.2009, S. 36, Publ. 5083662).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meyer, Susanne, von Courlevon, in Lindau, Direktorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Germann, Roland, von Zumikon, in Wädenswil, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Wollerau].
Numero di pubblicazione: 5106356, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Eule Consulting GmbH, bisher in Zug, CH-170.4.003.781-4, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 179 vom 15.09.2005, S. 16, Publ. 3018168).
Statutenänderung:
29.05.2009.
Sitz neu:
Zürich.
Domizil neu:
Bockhornstrasse 39, 8047 Zürich.
Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft sind EDV-Dienstleistungen, der Vertrieb von Computer Hard- und Software sowie Handel mit Waren aller Art. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen, Niederlassungen im In- und Ausland errichten, Immobilien vermitteln, erwerben, verwalten und verkaufen. Die Firma kann ferner alle Geschäfte tätigen, die der Förderung des Gesellschaftszweckes dienen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 08.05.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Germann, Roland, von Zumikon, in Zumikon, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00;
Tuena, Verena, von Poschiavo, in Zürich, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hinnen, Rolf, von Zürich, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.