Informazioni su Werner Gerber
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Werner Gerber
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 6147952, Ufficio del registro di commercio Giura, (670)
Syndicat d'exploitation pastorale de Lajoux, à Lajoux JU, CH-674.5.000.168-9, société coopérative (No. FOSC 44 du 04.03.2004, p. 8, Publ. 2153186).
Modification des statuts:
01.03.2011.
Nouvelle raison sociale:
Coopérative d'exploitation pastorale de Lajoux.
Nouvelle adresse:
c/o Véronique Gogniat, Les Rotchets 43B, 2718 Lajoux JU. Selon déclaration du 18.11.2010, il est renoncé à un contrôle restreint.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Gogniat, Vincent, de Lajoux JU, à Lajoux JU, membre, sans droit de signature;
Gerber, Werner, de Sumiswald, à Lajoux JU, président, avec signature collective à deux avec la secrétaire-caissière;
Ackermann, Meinrad, de Mümliswil-Ramiswil, à Lajoux JU, membre, sans droit de signature;
Schlüchter, Edwige, de Schangnau, à Lajoux JU, membre, sans droit de signature;
Gogniat, Stéphane, de Lajoux JU, à Lajoux JU, membre, sans droit de signature.
Inscription ou modification de personne(s):
Saucy, Eloi, de Lajoux JU, à Lajoux JU, président, avec signature collective à deux avec la secrétaire-caissière [précédemment: membre sans droit de signature];
Brahier, Catherine, de Lajoux JU, à Lajoux JU, vice-présidente, avec signature collective à deux avec la secrétaire-caissière;
Gogniat, Véronique, de France , à Lajoux JU, secrétaire et caissière, avec signature collective à deux [précédemment: secrétaire et caissière avec signature collective à deux avec le président];
Willemin, Clément, de Saulcy, à Lajoux JU, membre, sans droit de signature;
Brahier, Gilbert, de Lajoux JU, à Lajoux JU, membre, sans droit de signature;
Crevoisier, Jean, de Lajoux JU, à Lajoux JU, membre, sans droit de signature.
Numero di pubblicazione: 2153186, Ufficio del registro di commercio Giura, (670)
Syndicat d'exploitation pastorale de Lajoux, à Lajoux JU, Affermer les pâturages de la commune de Lajoux pour les mettre à la disposition de ses membres, améliorer la rentabilité de ces pâturages, affermer, éventuellement acheter d'autres pâturages, Société coopérative (FOSC no 128 du 08.07.1997, p. 4784).
Personnes et signatures radiées:
Berberat, Denis, de Lajoux JU, à Lajoux JU, président, avec signature collective à deux avec la secrétaire-caissière;
Brahier, Gilbert, de Lajoux JU, à Lajoux JU, vice-président, avec signature collective à deux avec la secrétaire-caissière;
Crevoisier, Jean, de Lajoux JU, à Lajoux JU, membre, sans droit de signature;
Hulmann, Alain, de Saulcy, à Lajoux JU, membre, sans droit de signature;
Brahier, Catherine, de Lajoux JU, à Lajoux JU, secrétaire-caissière, avec signature collective à deux avec le président ou le vice-président.
Inscription ou modification de personnes:
Gerber, Werner, de Sumiswald, à Lajoux JU, président, avec signature collective à deux avec la secrétaire-caissière [précédemment: membre, sans droit de signature];
Gogniat, Véronique, de France, à Lajoux JU, secrétaire-caissière, avec signature collective à deux avec le président;
Ackermann, Meinrad, de Mümliswil-Ramiswil, à Lajoux JU, membre, sans droit de signature;
Schlüchter, Edwige, de Schangnau, à Lajoux JU, membre, sans droit de signature;
Saucy, Eloi, de Lajoux JU, à Lajoux JU, membre, sans droit de signature;
Gogniat, Stéphane, de Lajoux JU, à Lajoux JU, membre, sans droit de signature.
Ufficio del registro di commercio Giura, (670)
Société de laiterie de Lajoux et environs, à L a j o u x J U , société coopérative (FOSC no 46 du 08.03.1999, p. 1524).
Personnes et signatures radiées:
Gerber, Werner, de Sumiswald, à Lajoux JU, membre, sans droit de signature;
Jolidon, Mathilde, de Saint-Brais, à Lajoux JU, secrétaire-caissière, avec signature collective à deux;
Gogniat, David, de Lajoux JU, à Lajoux JU, membre, sans droit de signature;
Crevoisier, Jean, de Lajoux JU, à Lajoux JU, membre, sans droit de signature;
Brahier, François, de Lajoux JU, à Lajoux JU, président, avec signature collective à deux avec la secrétaire- caissière.
Inscription ou modification de personnes:
Juillerat, François, de Rebévelier, à Lajoux JU, président, avec signature collective à deux;
Hirschi, Jacques, de Trub, à Lajoux JU, secrétaire- caissier, avec signature collective à deux.