Informazioni su Walter Gerber
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Walter Gerber
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 7122532, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Genossenschaft für landwirtschaftliches Bauen Gemeinde Boltigen und Umgebung, in Boltigen, CH-092.5.002.282-4, Genossenschaft (SHAB Nr. 82 vom 09.04.1980, S. 1136).
Firma neu:
Genossenschaft für landwirtschaftliches Bauen Gemeinde Boltigen und Umgebung in Liquidation. Die Genossenschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 18.02.2013 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gerber, Walter, von Röthenbach im Emmental, in Reidenbach (Boltigen), Mitglied und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien als Liquidator [bisher: in Reidenbach, Mitglied ohne Zeichnungsberechtigung];
Scheiben, Hermann, von Oberwil im Simmental, in Boltigen, Mitglied und Sekretär und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien als Liquidator [bisher: Mitglied und Aktuar mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Erb, Ulrich, von Röthenbach im Emmental, in Boltigen, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien als Liquidator;
Niederhauser-Gafner, Hans, von Wyssachen, in Reidenbach (Boltigen), Präsident, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: in Reidenbach, Präsident mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Maurer, Hermann jun., von Diemtigen, in Boltigen, Vizepräsident, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Vizepräsident mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 5107626, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Produkten-Verwertungs-Genossenschaft Oberwil i.S, in Oberwil im Simmental, CH-092.5.002.424-9, Genossenschaft (SHAB Nr. 118 vom 20.06.2000, S. 4145).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gurtner, Albert, von Mühledorf BE, in Oberwil im Simmental, Sekretär und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gerber, Walter, von Röthenbach im Emmental, in Oberwil im Simmental, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Teuscher, Andreas, von Därstetten, in Oberwil im Simmental, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Heimberg, Hans, von Oberwil im Simmental, in Oberwil im Simmental, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied ohne Zeichnungsberechtigung];
Jutzeler, Markus, von Därstetten, in Oberwil im Simmental, Sekretär und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gafner, Katharina, von Beatenberg, in Oberwil im Simmental, Kassierin, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: 4974272, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Milchgenossenschaft Oberwil i. S., in Oberwil im Simmental, CH-092.5.001.456-6, Genossenschaft (SHAB Nr. 131 vom 10.07.2007, S. 3, Publ. 4017218).
Firma neu:
Milchgenossenschaft Oberwil i. S. in Liquidation.
Haftung/Nachschusspflicht neu:
[Der Hinweis auf die Haftung wird gestrichen, da keine persönliche Haftung der Gesellschafter.] [bisher: Für die Verbindlichkeiten der Genossenschaft haftet ausschliesslich deren Vermögen. Die Nachschusspflicht und persönliche Haftung ist ausgeschlossen.].[Der Hinweis auf die Zeichnungsberechtigung wird gestrichen, da nicht zur Eintragung gehörend.] [bisher: Präsident oder Vizepräsident zeichnen kollektiv zu zweien mit dem Sekretär oder Kassier.].[Der Hinweis auf die Mittelbeschaffung wird gestrichen, da nicht zur Eintragung gehörend.] [bisher: Mittelbeschaffung: Mitgliederbeiträge, die GV kann auch ausserordentliche Beitragsleistungen beschliessen.].Die Genossenschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 24.03.2009 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gerber, Walter, von Röthenbach im Emmental, in Oberwil im Simmental, Vizepräsident, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Vizepräsident mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Heim, Ueli, von Krattigen, in Oberwil im Simmental, Präsident und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien als Liquidator [bisher: Präsident mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Anderegg-Abbühl, Eliane, von Därstetten und Meiringen, in Oberwil im Simmental, Kassierin und Sekretärin und Liquidatorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien als Liquidatorin [bisher:Anderegg-Abbühl Eliane, von Därstetten und Meiringen, in Oberwil im Simmental ngenegg) ier) n) l) Stadt) Emmental) eschä, Kassierin und Sekretärin mit Kollektivunterschrift zu zweien].