Informazioni su Rudolf Markus Gerber
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Rudolf Markus Gerber
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 3560653, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Barcol-Air Group AG, in Schwerzenbach, CHE-106.004.451, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 20 vom 30.01.2015, Publ. 1961433).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gerber, Rudolf, von Oberthal, in Wollerau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schneebeli, Felix Rudolf, von Zürich, in Maur, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 3523553, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Barcol-Air AG, in Schwerzenbach, CHE-441.027.122, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 4 vom 06.01.2017, Publ. 3263073).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gerber, Rudolf, von Oberthal, in Wollerau, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schneebeli, Felix Rudolf, von Zürich, in Küsnacht ZH, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 1756001, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Barcol-Air AG (Barcol-Air SA) (Barcol-Air Ltd), in Schwerzenbach, CHE-441.027.122, Wiesenstrasse 5, 8603 Schwerzenbach, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
23.09.2014.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung, Installation, den Handel und Vertrieb von klimatechnischen Systemen, Deckensysteme, Kühl- und Heizdecken sowie Lüftungs- und heizungstechnischer Aggregate. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, die mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, die mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen. Sie kann sich u.a. an Gruppenfinanzierungen und einem Cashpooling beteiligen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100'000 Namenaktien zu CHF 1.00.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung einen Teil der Aktiven und Passiven der Barcol-Air Group AG, nämlich den Geschäftsbereich 'Vertrieb' des Projektgeschäftes, gemäss Vertrag vom 16.09.2014 und Übernahmebilanz per 15.09.2014, wonach die übernommenen Aktiven CHF 1'305'849.35 und die übernommenen Passiven CHF 581'720.94 betragen, wofür 100'000 Namenaktien zu CHF 1.00 ausgegeben werden.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich (einschliesslich Telefax oder E-Mail) an die im Aktienbuch eingetragenen Adressen unter Vorbehalt abweichender gesetzlicher oder statutarischer Bestimmungen.
Eingetragene Personen:
Gerber, Rudolf, von Oberthal, in Wollerau, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Jenni, Christoph, von Ebikon, in Risch, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
MAZARS SA (CHE-248.814.976), in Zürich, Revisionsstelle.