Informazioni su Otto Gerber
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Otto Gerber
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 4427669, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Zürcher Amtsbürgschaftsgenossenschaft ZABG, in Embrach, CHE-103.896.138, Genossenschaft (SHAB Nr. 167 vom 31.08.2015, Publ. 2346287).
Statutenänderung:
25.05.2018.
Zweck neu:
Die Genossenschaft bezweckt, für ihre Mitglieder die von ihnen gegenüber den Gemeinden, ihren Unternehmungen und anderen öffentlichen Institutionen zu leistenden Amtskautionen ganz oder zum Teil zu übernehmen. Die Genossenschaft verfolgt weiter den Zweck, in gemeinsamer Selbsthilfe und Mitverantwortung guten und preisgünstigen Wohnraum zu verschaffen oder zu erhalten.
Haftung/Nachschusspflicht neu:
[Streichung des Eintrags aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften.] [gestrichen: Haftung: Ohne persönliche Haftbarkeit.].
Pflichten neu:
Beitrags- oder Leistungspflichten der Genossenschafter gemäss näherer Umschreibung in den Statuten. [bisher: Pflichten: Jeder Genossenschafter hat einen Anteilschein in der Höhe von 2% der durch die Genossenschaft für ihn verbürgten Amtskaution zu übernehmen.].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Genossenschafter erfolgen, soweit hiefür das Gesetz nicht zwingend etwas anderes vorschreibt, durch einfachen Brief oder durch E-Mail.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Keller, Elisabeth, von Hüntwangen, in Hüntwangen, Vizepräsidentin der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gerber, Otto, von Zürich, in Wädenswil, Mitglied der Verwaltung, Quästor, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ryser-Bussmann, Trudy, von Herzogenbuchsee, in Unterengstringen, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Good, Hans Peter, von Mels, in Embrach, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Weber, Ruth, von Muotathal, in Wildberg, Mitglied der Verwaltung, Kassierin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meier, Stephan, von Bülach, in Rorbas, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Versicherungsmakler Heinz-Peter Schmieder AG, Sitz Z u g, Vermittlung von Versicherungsverträgen aller Art, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 252 vom 31.12.1996, S. 8089).
Statutenänderung:
04.04.2000.
Firma Neu:
SVM Versicherungsmakler AG.
Eingetragene Personen Neu:
Wirz, Hans Peter, Heimat Gelterkinden, in Riehen, Mitglied mit Einzelunterschrift.
Gelöscht:
[Schmieder, Heinz-Peter, Heimat Bundesrepublik Deutschland, in Frankfurt a.M. (DE), Präsident mit Einzelunterschrift];
[Gerber, Otto, Heimat Zürich, Horgen, in Wädenswil, Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien];
[Gerber, Yvonne, Heimat Zürich, in Wädenswil, Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Zürcher Amtsbürgschaftsgenossenschaft, in Bonstetten, Genossenschaft (SHAB Nr. 22 vom 01.02.1995, S. 601).
Statutenänderung:
24.04.1998.
Zweck neu:
Bezweckt, für ihre Mitglieder die von ihnen gegenüber den Gemeinden, ihren Unternehmungen und anderen öffentlichen Institutionen zu leistenden Amtskautionen ganz oder zum Teil, höchstens aber bis zum Betrage von CHF250'000.¬, zu übernehmen. Die Mindestkaution für Neuaufnahmen beträgt CHF5'000.¬.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Untersander, Hans, von Kilchberg ZH und Alt St. Johann, in Kilchberg ZH, Mitglied und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gerber, Otto, von Zürich, in Wädenswil, Mitglied und Quästor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Quästor];
Keller, Elisabeth, von Hüntwangen, in Hüntwangen, Vizepräsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Döbeli, Werner, von Oeschgen, in Wetzikon ZH, Mitglied und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident].