Informazioni su Jakob Gerber
Fascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Jakob Gerber
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005164831, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Käsereigenossenschaft Kreuzweg-Oberlangenegg, in Oberlangenegg, CHE-102.063.354, Genossenschaft (SHAB Nr. 83 vom 01.05.2013, S.0, Publ. 7172652).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Scheuner, Hansrudolf, von Oberbalm, in Schwarzenegg (Oberlangenegg), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gerber-Kropf, Fritz, von Oberlangenegg, in Süderen (Wachseldorn), Mitglied, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gerber, Jakob, von Oberlangenegg, in Oberlangenegg, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fahrni, Markus, von Unterlangenegg, in Süderen (Oberlangenegg), Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Sekretär der Verwaltung oder dem Kassier der Verwaltung;
Haldimann, Ulrich, genannt Ueli, von Bowil, in Oberlangenegg, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Sekretär der Verwaltung oder dem Kassier der Verwaltung [bisher: Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Gerber, Franz, von Oberlangenegg, in Oberlangenegg, Mitglied und Sekretär der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten der Verwaltung oder dem Vizepräsidenten der Verwaltung [bisher: Mitglied, Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Gyger, Fritz, von Eriz, in Schwarzenegg (Oberlangenegg), Mitglied der Verwaltung, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten der Verwaltung oder dem Vizepräsidenten der Verwaltung;
Siegenthaler, Christian, von Schangnau, in Süderen (Oberlangenegg), Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: 7172652, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Käsereigenossenschaft Kreuzweg-Oberlangenegg, in Oberlangenegg, CH-092.5.008.975-3, Genossenschaft (SHAB Nr. 66 vom 04.04.2006, S. 4, Publ. 3318158).
Statutenänderung:
15.03.2013.
Haftung/Nachschusspflicht neu:
Persönliche Haftung der Genossenschafter gemäss näherer Umschreibung in den Statuten. [gestrichen: Die Mitglieder haften persönlich und solidarisch für die Verbindlichkeiten der Genossenschaft, wenn deren Vermögen nicht ausreicht.].Mitteilungen neu: Die Mitteilungen an die Genossenschafter erfolgen schriftlich, durch Anschlag in der Sammelstelle, Umbieten oder Inserate im Amtsanzeiger. [Streichung des Eintrags aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften.] [gestrichen: Vorstand: mindestens 5 Mitglieder].[Streichung des Eintrags aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften.] [gestrichen: Präsident, Vizepräsident, Sekretär und Kassier zeichnen kollektiv zu zweien.].Gemäss Erklärung vom 01.04.2013 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Siegenthaler, Christian, von Schangnau, in Oberlangenegg, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Haldimann, Ulrich, genannt Ueli, von Bowil, in Oberlangenegg, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Haldimann, Ueli, Mitglied ohne Zeichnungsberechtigung];
Gerber, Jakob, von Oberlangenegg, in Oberlangenegg, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: 4184702, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Braunviehzuchtgenossenschaft Süderen und Umgebung, in Wachseldorn, CH-092.5.002.151-4, Förderung der Braunviehzucht, Genossenschaft (SHAB Nr. 13 vom 19.01.2001, S. 426).
Firma neu:
Braunviehzuchtgenossenschaft Süderen und Umgebung in Liquidation. Die Genossenschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 16.03.2007 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rufener, Hansruedi, von Blumenstein, in Wangelen (Buchholterberg), Mitglied und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gerber, Jakob, von Oberlangenegg, in Oberlangenegg, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Bürki, Erich, von Linden, in Linden, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lüthi, Hansruedi, von Lützelflüh, in Buchholterberg, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Maurer, Simon, von Vechigen, in Buchholterberg, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Glatz, Hansueli, von Röthenbach im Emmental, in Buchholterberg, Sekretär (nicht Mitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Furrer, Jakob, von Signau, in Bleiken bei Oberdiessbach, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Siegrist, Hansruedi, von Menziken, in Heimenschwand (Buchholterberg), Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien].