Informazioni su Claudia Gerber
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Claudia Gerber
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Claudia Gerber
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006127829, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Hallenbad AG Burgdorf, in Burgdorf, CHE-105.791.711, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 161 vom 20.08.2021, Publ. 1005274490).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gerber, Claudia, von Huttwil, in Oberburg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sampogna, Rita, von Vechigen, in Oberburg, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Plattner, Mathieu, von Untervaz, in Grosshöchstetten, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gnehm, Urs, von Bäretswil, in Burgdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stöckli, Barbara Beatrice, von Rüschegg, in Oberburg, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Hohl, Martin, von Wolfhalden, in Burgdorf, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rothenberger, Martin, von Buchs (SG), in Burgdorf, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1006047464, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Stiftung Lerchenbühl, in Burgdorf, CHE-111.716.942, Stiftung (SHAB Nr. 223 vom 16.11.2023, Publ. 1005886241).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gerber, Claudia, von Huttwil, in Oberburg, Vizepräsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Niederhauser, Remo, von Lauperswil, in Oberburg, Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Crespi, Franco, von Koppigen, in Hasle b. Burgdorf (Hasle bei Burgdorf), Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1006007335, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Stadt-Café 20 GmbH, in Burgdorf, CHE-228.198.275, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 44 vom 03.03.2022, Publ. 1005418840).
Firma neu:
Stadt-Café 20 GmbH in Liquidation.
Weitere Adressen:
c/o Notariat & Advokatur an der Emme AG, Lyssachstrasse 7a, 3400 Burgdorf. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 05.04.2024 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gerber, Claudia, von Huttwil, in Oberburg, Liquidatorin, mit Einzelunterschrift.