Informazioni su Hallenbad AG Burgdorf
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Hallenbad AG Burgdorf
- Hallenbad AG Burgdorf ha sede a Burgdorf, è attiva e opera nel ramo «Servizi sport».
- C'é 9 persone nella dirigenza.
- Il 12.09.2024 l’iscrizione nel registro di commercio dell’azienda è stata modificata per ultimo. In “Comunicati” troverà tutte le modifiche.
- L’azienda è iscritta nel registro di commercio del cantone BE con l’IDI CHE-105.791.711.
Dirigenza (9)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
Barbara Beatrice Stöckli,
Urs Gnehm,
Beatrix Rechner,
Charlotte Gübeli-Grütter,
Markus Werner Grimm
i più recenti aventi diritto di firma
Urs Gnehm,
Martin Hohl,
Martin Rothenberger,
Beatrix Rechner,
Stephan Schärer
Amministrazione
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
19.04.1973
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Burgdorf
Ufficio del registro di commercio
BE
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-053.3.004.541-3
IDI/IVA
CHE-105.791.711
Ramo economico
Servizi sport
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb eines regionalen Hallenbades in Burgdorf sowie weitere Sport- und Freizeitanlagen wie insbesondere Sauna, Fitnesscenter etc. Zudem bezweckt die Gesellschaft die Sportausbildung und die Vermittlung von Sportaktivitäten. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben oder weiterveräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Unico Treuhand AG | Burgdorf | 21.01.2009 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Hallenbad AG Burgdorf
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006127829, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Hallenbad AG Burgdorf, in Burgdorf, CHE-105.791.711, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 161 vom 20.08.2021, Publ. 1005274490).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gerber, Claudia, von Huttwil, in Oberburg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sampogna, Rita, von Vechigen, in Oberburg, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Plattner, Mathieu, von Untervaz, in Grosshöchstetten, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gnehm, Urs, von Bäretswil, in Burgdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stöckli, Barbara Beatrice, von Rüschegg, in Oberburg, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Hohl, Martin, von Wolfhalden, in Burgdorf, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rothenberger, Martin, von Buchs (SG), in Burgdorf, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005274490, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Hallenbad AG Burgdorf, in Burgdorf, CHE-105.791.711, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 250 vom 23.12.2020, Publ. 1005055930).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Estermann, Christoph, von Schötz, in Ittigen, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Grimm, Markus, von Burgdorf, in Burgdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung].
Numero di pubblicazione: HR02-1005055930, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Hallenbad AG Burgdorf, in Burgdorf, CHE-105.791.711, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 182 vom 18.09.2020, Publ. 1004981245).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Plattner, Mathieu, von Untervaz, in Grosshöchstetten, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.