Informazioni su Bernhard Dominik Gerber
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Bernhard Dominik Gerber
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005759816, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Gerber AG Homefashion, in Münsingen, CHE-107.805.092, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 112 vom 15.06.2009, S.6, Publ. 5067604).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gerber, Bernhard, von Langnau im Emmental, in Münsingen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift];
Gerber, Ursula, von Langnau im Emmental, in Münsingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift];
Ambühl-Gerber, Michelle, von Davos und Langnau im Emmental, in Münsingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: Gerber, Michelle, von Langnau im Emmental, ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien];
Gerber, Serge, von Langnau im Emmental, in Münsingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien];
Trevag Treuhand- und Revisions AG (CHE-108.408.405), in Münsingen, Revisionsstelle [bisher: Trevag Treuhand- und Revisions AG].
Numero di pubblicazione: HR02-1005141908, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
TEG-Einkaufsgenossenschaft, in Wetzikon (ZH), CHE-107.960.918, Genossenschaft (SHAB Nr. 214 vom 05.11.2018, Publ. 1004490333).
Statutenänderung:
26.06.2020. Gemäss Erklärung vom 23.12.2020 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gerber, Bernhard, von Langnau im Emmental, in Münsingen, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
ReviCare GmbH (CHE-208.684.213), in Schönenwerd, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wyss, Daniel, von Winterthur, in Würenlos, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Gerber, Serge, von Langnau im Emmental, in Münsingen, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Bigi, Romano, von Altendorf, in Lachen, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: HR02-1004951841, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Gerber AG Münsingen, in Münsingen, CHE-114.852.286, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 224 vom 17.11.2017, Publ. 3875941).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kohler, Roland, von Landiswil, in Münsingen, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gerber, Bernhard, von Langnau im Emmental, in Münsingen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift];
Gerber, Serge, von Langnau im Emmental, in Münsingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift].