Informazioni su Andrea Georgiadis-Breitenmoser
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Andrea Georgiadis-Breitenmoser
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004747149, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Packaging Group AG, in Zug, CHE-478.264.515, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 83 vom 01.05.2018, Publ. 4204137).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Windlin, Jost, von Kerns, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Decker, Christian, österreichischer Staatsangehöriger, in Sulz (AT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Georgiadis-Breitenmoser, Andrea, von Appenzell, in Feusisberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 1500447, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Genico-Consulting GmbH, in Zug, CHE-105.443.339, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 23 vom 04.02.2009, S. 24, Publ. 4861808).
Statuten neu:
10.04.2014.
Rechtsform neu:
Aktiengesellschaft.
Umwandlung:
Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung hat das Stammkapital vorgängig auf CHF 100'000.00 erhöht und wird gemäss Umwandlungsplan vom 10.04.2014 und Bilanz per 31.12.2013 mit Aktiven von CHF 1'586'310.43und Passiven (Fremdkapital) von CHF 12'150.45 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Die Gesellschafter erhalten für ihre bisherigen Stammanteile 1'000 Aktien zu CHF 100.00.
Firma neu:
Genico Family Office AG.
Zweck neu:
Verwaltung und Investition des Familienvermögens in den Bereichen Beteiligungen und Immobilien;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 20'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00.
Aktien neu:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.00.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief, Telefax oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Georgiadis, Andreas, von Embrach, in Feusisberg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Schindellegi , Vorsitzender der Geschäftsführung mit Einzelunterschrift und Gesellschafter mit Einzelunterschrift];
Georgiadis-Breitenmoser, Andrea, von Embrach und Appenzell, in Feusisberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Schindellegi , Geschäftsführerin mit Einzelunterschrift und Gesellschafterin mit Einzelunterschrift];
Georgiadis, Nicolas, von Embrach, in Feusisberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 4861808, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Genico-Consulting GmbH, bisher in Freienbach, CH-130.0.011.098-5, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 111 vom 12.06.2006, S. 12, Publ. 3411532).
Gründungsstatuten:
25.02.2000.
Statutenänderung:
09.01.2009.
Sitz neu:
Zug.
Domizil neu:
Gartenstrasse 4, 6304 Zug.
Zweck:
Dienstleistungen und Beratungen im Finanz- und Kapitalsektor sowie im Medizinalbereich, insbesondere der Orthopädie;
kann sich an anderen Gesellschaften beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen durch Brief oder per E-Mail. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 06.01.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Georgiadis-Breitenmoser, Andrea, von Embrach und Appenzell, in Schindellegi, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift und Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Georgiadis, Andrea und mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00];
Georgiadis, Andreas, von Embrach, in Schindellegi, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift und Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Geschäftsführer mit Einzelunterschrift und Gesellschafter mit Einzelunterschrift und mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00].