Informazioni su Martin Gempeler
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Martin Gempeler
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005626904, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Toni und Martin Gempeler, in Adelboden, CHE-108.503.067, Kollektivgesellschaft (SHAB Nr. 64 vom 04.04.2002, S.4, Publ. 411392).
Firma neu:
Chüjerstube KLG.
Domizil neu:
c/o Simon Gempeler, Ausserschwandstrasse 22, 3715 Adelboden.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gempeler, Martin, von Frutigen, in Adelboden, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift;
Gempeler, Toni, von Frutigen, in Adelboden, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gempeler, Simon Matthias, von Frutigen, in Adelboden, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift;
Gempeler, Stefan Markus, von Frutigen, in Adelboden, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1004894411, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Weggenossenschaft Geils-Hahnenmoos, in Adelboden, CHE-102.264.674, Genossenschaft (SHAB Nr. 180 vom 16.09.2010, S.5, Publ. 5814970).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gempeler, Martin, von Frutigen, in Adelboden, Mitglied, Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wäfler, Andreas, von Frutigen, in Frutigen, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Spori, Bernhard, von Oberwil im Simmental, in Thun, Mitglied und Sekretär der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Adelboden, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Gempeler, Simon, von Frutigen, in Adelboden, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schmutz, Christoph, von Kehrsatz, in Belp, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: 5453274, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Weggenossenschaft Geils-Hahnenmoos, in Adelboden, CH-092.5.002.947-7, Genossenschaft (SHAB Nr. 197 vom 11.10.1995, S. 5603).
Statutenänderung:
19.06.2009.
Zweck neu:
Die Genossenschaft bezweckt die Erstellung, den baulichen Unterhalt sowie den Betrieb eines Weges von Geils auf den Hahnenmoospass.
Haftung/Nachschusspflicht neu:
[Streichung des Eintrags aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften.] [bisher: ohne persönliche Haftung].Pflichten neu: Beitrags- oder Leistungspflichten der Genossenschafter gemäss näherer Umschreibung in den Statuten. [bisher: Pflichten: Eintrittsgeld CHF 500.-- bzw. CHF 1'000.--].Mitteilungen neu: Die Mitteilungen an die Genossenschafter erfolgen schriftlich oder elektronisch. [bisher: Die Einberufung der Generalversammlung erfolgt durch schriftliche Einladung (eingeschriebener Brief) jedes Genossenschafters.].Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Spori, Werner, von Oberwil im Simmental, in Adelboden, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gempeler, Ulrich, von Frutigen, in Adelboden, Mitglied und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Aellig, Hans, von Adelboden, in Adelboden, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Pieren, Jean-Rolf, von Adelboden, in Adelboden, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schmutz, Hansjörg, von Kehrsatz, in Belp, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gempeler, Anton, von Frutigen, in Adelboden, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied ohne Zeichnungsberechtigung];
Spori, Bernhard, von Oberwil im Simmental, in Adelboden, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Gempeler, Martin, von Frutigen, in Adelboden, Mitglied und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien.