Informazioni su Urs Geissmann
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Urs Geissmann
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005956026, Ufficio del registro di commercio Obvaldo, (140)
Habsburgblick AG, in Alpnach, CHE-102.187.648, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 52 vom 16.03.2020, Publ. 1004853078).
Firma neu:
Habsburgblick AG in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der ausserordentlichen Generalversammlung vom 22.01.2024 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Geissmann, Urs, von Mettauertal, in Engelberg, Präsident des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: HR02-1004853078, Ufficio del registro di commercio Obvaldo, (140)
Habsburgblick AG, in Alpnach, CHE-102.187.648, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 91 vom 13.05.2009, S.14, Publ. 5016346).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Enzler, Karl, von Altstätten, in Hausen AG, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Enzler-Suter, Margrit, von Altstätten, in Hausen AG, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Geissmann, Urs, von Mettauertal, in Bözberg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: von Hottwil, in Oberbözberg, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Geissmann-Enzler, Irene, von Mettauertal, in Bözberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: von Hottwil, in Oberbözberg, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 1626375, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Welti-Furrer AG, in Zürich, CHE-107.449.531, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 22 vom 03.02.2014, Publ. 1321739).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Geissmann, Urs, von Mettauertal, in Oberbözberg, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stofer, Rolf, von Schwarzenberg, in Turgi, mit Kollektivunterschrift zu zweien.