Informazioni su Caroline Gehring Jinga
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Caroline Gehring Jinga
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005214188, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Campus Perspektiven AG, in Huttwil, CHE-294.498.430, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 250 vom 27.12.2018, Publ. 1004530564).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gehring Jinga, Caroline, von Buchberg, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stecher, Dino, von Zernez, in Aarburg, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 3620143, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Campus Perspektiven GmbH, in Huttwil, CHE-294.498.430, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 158 vom 17.08.2016, Publ. 3007293).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wespi, Katharina, von Luzern, in Bern, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zürcher, Lukas Samuel, von Zürich, in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift];
Gehring Jinga, Caroline, von Buchberg, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 2756407, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Verein Sport - The Bridge, in Ittigen, CHE-110.496.407, Verein (SHAB Nr. 211 vom 29.10.2010, Publ. 5873042).
Statutenänderung:
24.05.2011. 18.06.2012.
Name neu:
Sport - The Bridge.
Zweck neu:
Im Rahmen einer gemeinnützigen Tätigkeit strebt der Verein folgende Ziele an: Organisation von Projekten im interkulturellen und sozialen Bereich;
Organisation und Betrieb von Projekten für notleidende und mittellose Kinder im Ausland.
Mittel neu:
Mittel: Mitgliederbeiträge, Spenden, Donationen und Legate, Erlöse aus Aktionen und Veranstaltungen, Zuwendungen von öffentlichen Körperschaften, Institutionen und Stiftungen.[bisher: Mittel: Mitgliederbeiträge, Erlös aus Aktionen und Veranstaltungen, Zuwendungen von öffentlichen Körperschaften und gemeinnützigen Institutionen und Privaten.].
Organisation neu:
[Streichung der Organisation von Amtes wegen, da nicht zum Eintragungstext gehörend.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Koprio, Angelika, von Chur, in Chur, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gehring, Caroline, von Buchberg, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Scheuchzer, Patrick, von Bauma, in Bern, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Glatthard, Fabienne, von Meiringen, in Bern, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kraft Addai-Brenyah, Eliane, von Gächlingen, in Bern, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mersch, Simone, von Uster, in Winterthur, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.