Informazioni su Christoph Gebhardt
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Christoph Gebhardt
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 5001712, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
RAVA Personal AG, in Hünenberg, CH-170.3.031.931-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 51 vom 13.03.2008, S. 19, Publ. 4384876).
Firma neu:
RAVA Personal AG in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 20.03.2009 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Vazquez, Raul, spanischer Staatsangehöriger, in Bremgarten AG, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gebhardt, Christoph, von Schaffhausen, in Arni-Islisberg, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung und Liquidator, mit Einzelunterschrift.
Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Von Roll Umwelttechnik AG, in Zürich, Planung, Bau, Betrieb und Besitz von und Beteiligung an Anlagen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 228 vom 23.11.2001, S. 9238).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Pezzatti, Arnold, von Toricella, in Madiswil, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Brecevich, Sergio, von Schwerzenbach, in Stäfa, mit Kollektivprokura zu zweien;
Rathje, Rainer, deutscher Staatsangehöriger, in Männedorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gebhardt, Christoph, von Schaffhausen, in Arni AG, mit Kollektivprokura zu zweien;
Zipkes, Peter, von Dielsdorf, in Stäfa, Vize-Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meyer, Alexander, von Rüdlingen, in Seuzach, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bögli, Dr. Thomas F., von Seeberg, in Altendorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Christen, Daniel, von Leuggern, in Brugg, mit Kollektivprokura zu zweien;
Spielmann, Daniel, von Zürich und Niedererlinsbach, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien.
Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Von Roll Umwelttechnik AG (Von Roll Environnement SA) (Von Roll Environmental Technology Ltd) (Von Roll Tecnologia Protezione Ambientale SA) (Von Roll Técnicas del Medio Ambiente SA), in Zürich, Planung, Bau, Betrieb und Besitz von und Beteiligung an Anlagen und Einrichtungen zur Behandlung, Reinigung und Entsorgung von Stoffen aller Art, Aktiengesellschaft (SHAB Nr.117 vom 19.6.1996, S.3638).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bader, Philipp, von Langenbruck, in Sissach, mit Kollektivprokura zu zweien;
Gablinger, Helen, von Zürich, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien;
Gebhardt, Christoph, von Schaffhausen, in Arni AG, mit Kollektivprokura zu zweien;
Heri, Daniel, von Biberist, in Schleinikon, mit Kollektivprokura zu zweien;
Wüthrich, Hans, von Eggiwil, in Oberuzwil, mit Kollektivprokura zu zweien.