Informazioni su Roman Gebert
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Roman Gebert
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 2098503, Ufficio del registro di commercio Grigioni, (350)
Parsiras Gastro GmbH, in Sils im Domleschg, CHE-228.656.332, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 114 vom 17.06.2013, Publ. 920719).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gebert, Roman, von Eschenbach SG, in Pfäffikon SZ (Freienbach), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schulthess, Oliver, von Chur, in Sils im Domleschg, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 400 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung mit Einzelunterschrift und mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Numero di pubblicazione: 1942511, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
ZETJET AG, in Arth, CHE-496.827.126, Tramweg 39, 6414 Oberarth, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
12.01.2015.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt Forschung, Entwicklung, Produktion und Verkauf von Flugzeugtriebwerken, Flugzeugdesigns, Nutzung und Verwertung von IP-Rechten und Know How. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
2'000 Namenaktien zu CHF 50.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen:
Ziegler, Martin, deutscher Staatsangehöriger, in Steinen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gebert, Roman, von Eschenbach SG, in Freienbach, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bazzana, Pietro, von Uster, in Zollikon, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
OBT Revision AG (CHE-248.888.710), in Schwyz, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: 1476771, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
Feusi AG, in Freienbach, CHE-102.632.097, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 110 vom 11.06.2007, S. 15, Publ. 3969908).
Statutenänderung:
23.04.2014.
Firma neu:
Elroi AG.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Vermietung von Liegenschaften und Maschinen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. [Weitere Statutenänderungen sind nicht publikationspflichtig.]. Gemäss Erklärung vom 23.4.2014 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
OBT AG, in Zürich, Revisionsstelle;
Gebert, Wilhelm, von Eschenbach SG, in Altendorf, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Gebert, Willi, von Eschenbach SG, in Kilchberg ZH, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gebert, Roman, von Eschenbach SG, in Pfäffikon SZ, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: von Eschenbach SG, Präsident und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift].