Informazioni su Michel Gautschi
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Michel Gautschi
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005296138, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Gautschi Holding AG, in Zollikon, CHE-102.918.346, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 118 vom 22.06.2021, Publ. 1005224271).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gautschi, Michel, von Zürich, in Zollikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gautschi, Pauline, von Zürich, in Paris (FR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Gautschi-Rossi, Angela, von Zürich, in Zollikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gautschi, Paul Michel, von Zürich, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 5024776, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Gautschi Holding AG, in Zollikon, CH-400.3.003.141-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 7 vom 13.01.2009, S. 30, Publ. 4821472).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gautschi, Max, von Reinach AG und Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gautschi, Michel, von Zürich, in Zollikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 4821472, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Gautschi Holding AG, bisher in Veltheim AG, CH-400.3.003.141-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 43 vom 03.03.2008, S. 2, Publ. 4368122).
Gründungsstatuten:
17.08.1967.
Statutenänderung:
21.12.2007.
Sitz neu:
Zollikon.
Domizil neu:
Dammstrasse 61, 8702 Zollikon.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Beteiligung an anderen Unternehmen. Die Gesellschaft ist berechtigt, alle Geschäfte zu tätigen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktienkapital:
CHF 2'000'000.00.
Liberierung:
CHF 2'000'000.00.
Aktien:
200 Inhaberaktien zu CHF 10'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB oder wenn die Namen und Adressen aller Aktionäre bekannt sind und das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt, durch eingeschriebenen Brief oder Telegramm. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 21.12.2007 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bilanz- und Treuhand AG (CH-020.3.903.532-7), in Zürich, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gautschi, Michel, von Zürich, in Zollikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift (wie bisher);
Gautschi, Max, von Reinach AG und Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien (wie bisher).