Informazioni su Gerhard Friedrich Gastpar
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Gerhard Friedrich Gastpar
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 6577576, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Watersolutions AG, in Aarau, CH-400.3.027.911-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 74 vom 14.04.2011, S. 0, Publ. 6121670).
Statutenänderung:
23.02.2012. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 23.02.2012 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen..
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gastpar, Gerhard, von Luzern, in Weggis, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Braendli, Marcus, von Aarau, in Erlinsbach AG, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mansfeldt, Espen Dag, norwegischer Staatsangehöriger, in Lutry, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 5693536, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Jago AG, in Böttstein, CH-400.3.005.197-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 76 vom 22.04.2009, S. 2, Publ. 4984310).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gastpar, Gerhard, von Luzern, in Weggis, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Huber, Markus, von Appenzell, in Appenzell, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bihr, Walter, von Zürich und Steffisburg, in Geroldswil, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführer mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 5622762, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Holzco-Doka Schalungstechnik AG, in Dietikon, CH-020.3.030.106-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 218 vom 10.11.2009, S. 26, Publ. 5335716).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gastpar, Gerhard, von Luzern, in Weggis, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ernst & Young AG (CH-270.3.012.140-6), in Basel, Revisionsstelle [bisher:Ernst & Young AG].