Informazioni su Othmar Gassner
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Othmar Gassner
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 1462791, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
St. Bernhard AG, in Wettingen, CHE-102.076.061, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 245 vom 17.12.2012, Publ. 6979080).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Imhof, Urs, von Wettingen und Freienwil, in Wettingen, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Frei, Beatrice, von Hornussen, in Wettingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gassner, Othmar, von Flums, in Wettingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Robert, Olivier André, von Le Locle, in Wettingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Odermatt, Hans Peter, von Buochs, in Wettingen, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Fischer-Lamprecht, Lutz, von Wettingen, in Wettingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meier Doka, Nicole, von Stetten AG, in Wettingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Möckel, Anton, von Würenlos und Baden, in Würenlos, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wunderlin, Werner, von Zürich, in Wettingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 5422552, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Verein St. Bernhard, in Wettingen, CH-400.6.001.307-6, Verein (SHAB Nr. 97 vom 22.05.2007, S. 2, Publ. 3941984).
Statuten neu:
16.12.2009.
Rechtsform neu:
Aktiengesellschaft.
Umwandlung:
Der Verein wird gemäss Umwandlungsplan vom 03.12.2009 und Bilanz per 31.10.2009 mit Aktiven von CHF 6'424'685.24 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 3'279'933.12 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Die Vereinsmitglieder erhalten 2'000 Aktien zu CHF 1'000.00.
Firma neu:
St. Bernhard AG.
Zweck neu:
Stationäre und ambulante Betreuung von betagten und/oder pflegebedürftigen Menschen sowie Dienstleistungen und Angebote im Alters- und Pflegebereich;
kann Alters- und Pflegeheime sowie Alters- und Pflegewohnungen betreiben, Pflegeleistungen aller Art erbringen, Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben, belasten, vermieten, mieten oder veräussern, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen, für Tochtergesellschaften und Dritte Garantien abgeben sowie Bürgschaften eingehen.
Aktienkapital neu:
CHF 2'000'000.00.
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 2'000'000.00.
Aktien neu:
2'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan neu:
SHAB.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder auf elektronischem Weg (Telefax, E-Mail) an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Picard, Raymond, von Le Locle, in Wettingen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Imhof, Urs, von Wettingen und Freienwil, in Wettingen, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Freienwil];
Brühlmeier, Albert, von Wettingen, in Wettingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Frei, Beatrice, von Hornussen, in Wettingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gassner, Othmar, von Flums, in Wettingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lanz, Werner, von Huttwil, in Wettingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Senn Treuhand AG (CH-400.3.927.208-8), in Wettingen, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: 3941984, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Verein St. Bernhard, in Wettingen, CH-400.6.001.307-6, Verein (SHAB Nr. 56 vom 21.03.2001, S. 2089).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bircher, Anton, von Wölflinswil, in Wettingen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gassner, Othmar, von Flums, in Wettingen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.