Informazioni su Urs Gassmann
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Urs Gassmann
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Urs Gassmann
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006114209, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Elektra Genossenschaft Oberlunkhofen, in Oberlunkhofen, CHE-102.125.452, Genossenschaft (SHAB Nr. 126 vom 01.07.2022, Publ. 1005510240).
Domizil neu:
c/o Thomas Ruth, Zürcherstrasse 19b, 8917 Oberlunkhofen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hagenbuch, Hans, von Oberlunkhofen, in Oberlunkhofen, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gassmann, Urs, von Feusisberg, in Oberlunkhofen, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Renggli, Patrick, von Inwil, in Oberlunkhofen, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ruth, Thomas, von Oberlunkhofen, in Oberlunkhofen, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident der Verwaltung, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Steiner, Roger, von Signau, in Oberlunkhofen, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Baumann, Adrian, von Gurtnellen, in Oberlunkhofen, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schmidt, Meinhard Folkert, von Zürich, in Oberlunkhofen, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: 4431087, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Elektra Genossenschaft Oberlunkhofen, in Oberlunkhofen, CHE-102.125.452, Genossenschaft (SHAB Nr. 238 vom 08.12.2015, Publ. 2525885).
Domizil neu:
c/o Hans Hagenbuch, Zürcherstrasse 23, 8917 Oberlunkhofen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Boillat, Markus, von La Chaux-des-Breuleux und Zürich, in Oberlunkhofen, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Grand, Oswald, von Leuk, in Oberlunkhofen, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hagenbuch, Hans, von Oberlunkhofen, in Oberlunkhofen, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gassmann, Urs, von Feusisberg, in Oberlunkhofen, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Minder, Tobias, von Basel, in Oberlunkhofen, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: 6323158, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
SET AG Beleuchtungs- und Elektrotechnik, in Oberlunkhofen, CH-400.3.015.871-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 90 vom 12.05.2009, S. 2, Publ. 5014744).
Firma neu:
SET AG Beleuchtungs- und Elektrotechnik in Liquidation.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 26.08.2011 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gassmann, Heidi, von Feusisberg, in Oberlunkhofen, Mitglied des Verwaltungsrates und Sekretärin, mit Einzelunterschrift;
Gassmann, Urs, von Feusisberg, in Oberlunkhofen, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gassmann, Roger, von Feusisberg, in Weggis, Mitglied des Verwaltungsrates und Liquidator, mit Einzelunterschrift als Liquidator [bisher:in Oberlunkhofen, Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].