Informazioni su Philippe Joan Gaspers
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Philippe Joan Gaspers
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005870660, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
G-Solutions Group GmbH, in Cham, CHE-113.702.632, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 98 vom 23.05.2023, Publ. 1005751645).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gjokaj, Vilson, kosovarischer Staatsangehöriger, in Cham, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Gaspers, Philippe Joan, von Rüdlingen, in Arth, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rosa, Lukasz Dawid, polnischer Staatsangehöriger, in Menziken, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Numero di pubblicazione: HR02-1005751645, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
G-Solutions Group GmbH, bisher in Herisau, CHE-113.702.632, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 73 vom 16.04.2021, Publ. 1005151449).
Statutenänderung:
25.04.2023.
Sitz neu:
Cham.
Domizil neu:
Gewerbestrasse 5, 6330 Cham.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Vermietung und die Herstellung von sowie den Handel mit Elektroanlagen, Elektromaterial (Elektroartikel und Elektrogeräte) sowie die Erbringung von damit zusammenhängenden Dienstleistungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gjokaj, Vilson, kosovarischer Staatsangehöriger, in Cham, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Gaspers, Philippe Joan, von Rüdlingen, in Arth, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].
Numero di pubblicazione: HR02-1005151449, Ufficio del registro di commercio Appenzello Esterno, (300)
Thor Solutions GmbH, bisher in Zürich, CHE-113.702.632, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 104 vom 03.06.2013, Publ. 7211324).
Statutenänderung:
01.04.2021 und 08.04.2021.
Firma neu:
G-Solutions Group GmbH.
Sitz neu:
Herisau.
Domizil neu:
Bahnhofplatz 10, 9100 Herisau.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Produktion und den Handel von und mit pflanzlichen Produkten sowie den Handel und Dienstleistungen im Zusammenhang. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmungen des In- und Auslands beteiligen. Sie kann Patente und Lizenzen erwerben, verwalten und veräussern;
Grundeigentum im In- und Ausland erwerben, belasten, verwalten, mieten, vermitteln und veräussern sowie alles Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, ihren Zweck zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Houben, Alexander, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gaspers, Philippe Joan, von Rüdlingen, in Arth, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.