Informazioni su Dr. Anna Gamma
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùUltimi comunicati FUSC: Dr. Anna Gamma
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005953261, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Hamasil Stiftung, in Zürich, CHE-102.007.433, Stiftung (SHAB Nr. 230 vom 25.11.2021, Publ. 1005341909).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gamma, Dr. Anna, von Altdorf, in Luzern, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Seiz, Anna-Katharina Carmen Libertà, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Seiz, Thomas, von Zürich und Rheineck, in Zug, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 3517163, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Hamasil Stiftung, in Zürich, CHE-102.007.433, Stiftung (SHAB Nr. 194 vom 06.10.2016, Publ. 3092903).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gamma, Dr. Anna, von Altdorf, in Luzern, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 1091847, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Lassalle-Institut, in Menzingen, CH-170.6.000.140-0, Verein (SHAB Nr. 177 vom 12.09.2012, Publ. 6845048).
Statutenänderung:
22.04.2013.
Organisation neu:
[Die bisher im Handelsregister eingetragene Bemerkung über die Organisation wird gelöscht.]. [Änderung einer nicht publikationspflichtigen Tatsache.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brantschen, Niklaus, von Randa, in Edlibach, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gyger, Pia, von Eriz, in Basel, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gamma, Anna, von Altdorf UR, in Luzern, Aktuarin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eckardt, Katja, deutsche Staatsangehörige, in Müllheim (DE), Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Karcher, Tobias, deutscher Staatsangehöriger, in Menzingen, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.