Informazioni su Viktor Galliard
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùUltimi comunicati FUSC: Viktor Galliard
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005544484, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
coupolino AG, in Schlieren, CHE-229.155.392, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 80 vom 26.04.2022, Publ. 1005458080).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Del Buono, Roberto, italienischer Staatsangehöriger, in Untersiggenthal, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Galliard, Viktor, von Untervaz, in Chur, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005004401, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
coupolino AG, in Zürich, CHE-229.155.392, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 193 vom 05.10.2020, Publ. 1004991875).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Galliard, Viktor, von Untervaz, in Chur, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 2304187, Ufficio del registro di commercio Grigioni, (350)
Galliard Research & Engineering GmbH, in Untervaz, CHE-112.702.144, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 111 vom 12.06.2009, S. 11, Publ. 5065004).
Statutenänderung:
29.07.2015.
Firma neu:
Galliard Engineering GmbH.
Sitz neu:
Chur.
Domizil neu:
Alexanderstrasse 38, 7000 Chur.
Zweck neu:
Die Forschung, Entwicklung und das Erbringen von Dienstleistungen in den Bereichen Informations- und Kommunikationstechnologie sowie der Vertrieb von Produkten in diesen Technologiebereichen;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Galliard, Viktor, von Untervaz, in Chur, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 30'000.00 [bisher: in Untervaz].