Informazioni su Christine Gagnebin-Diacon
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Christine Gagnebin-Diacon
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004914736, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Fondation Colette Grosjean, à Biel/Bienne, CHE-109.607.479, fondation (No. FOSC 58 du 22.03.2012, p.0, Publ. 6604932).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Dalla Piazza, Aldo, de Tramelan, à Courtelary, président, avec signature collective à deux;
Graf, Frédéric, de Oeschenbach, à Nidau, membre, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personne(s):
Gagnebin-Diacon, Christine, de Tramelan, à Tramelan, présidente du conseil de fondation, avec signature collective à deux [précédemment: membre, avec signature collective à deux];
Zürcher, Pierre Etienne, de Rüderswil, à Biel/Bienne, membre et secrétaire du conseil de fondation, avec signature collective à deux;
Goudet, Anne, ressortissante française, à Bern, membre du conseil de fondation, avec signature collective à deux.
Numero di pubblicazione: 3398673, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Fondation Mémoires d'Ici, à Saint-Imier, CHE-109.183.143, fondation (No. FOSC 64 du 04.04.2016, Publ. 2756369).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Gagnebin-Diacon, Christine, de Tramelan, à Tramelan, présidente, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personne(s):
Marti, Laurence, de Rapperswil (BE), à Aubonne, présidente du conseil de fondation, avec signature collective à deux [précédemment: membre, sans droit de signature].
Numero di pubblicazione: 4944336, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Fondation Colette Grosjean, à Biel/Bienne, CH-073.7.013.905-0, fondation (No. FOSC 169 du 01.09.2004, p. 4, Publ. 2429812).
Modification de l'acte de fondation:
28.11.2008.
Nouvelle organisation:
Conseil de fondation et organe de révision.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Zürcher, Paul, de Rüderswil, à Meinisberg, membre, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personne(s):
Gagnebin-Diacon, Christine, de Tramelan, à Tramelan, membre, avec signature collective à deux.