Informazioni su Ingrid Rosa Gäfgen
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Ingrid Rosa Gäfgen
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004653503, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
KADA AG, in Lachen, CHE-103.939.724, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 122 vom 27.06.2016, S.0, Publ. 2913973).
Firma neu:
KADA AG in Liquidation.
Uebersetzungen der Firma neu:
(KADA S.A. en liquidation) (KADA Inc. in liquidation).
Aktien neu:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 100 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00].
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 17.05.2019 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fuchs, Peter, von Sargans, in Rapperswil-Jona, Präsident, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gäfgen, Ingrid Rosa, deutsche Staatsangehörige, in Lachen, Mitglied und Liquidatorin, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift];
Gäfgen, Sheila Stephanie Ulrike, von Küsnacht (ZH), in Altendorf, Präsidentin und Liquidatorin, mit Einzelunterschrift [bisher: in Küsnacht (ZH), Mitglied, mit Einzelunterschrift];
Würth Treuhand AG (CHE-107.941.967), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: Würth Treuhand AG].
Numero di pubblicazione: HR02-1004567163, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Assag AG, in Oberengstringen, CHE-100.186.359, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 109 vom 08.06.2018, Publ. 4277537).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gäfgen, Sheila S., von Küsnacht ZH, in Küsnacht ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Paspaley, Sonia V., von Küsnacht ZH, in Darwin NT (AU), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gäfgen, Ingrid, deutsche Staatsangehörige, in Lachen, mit Einzelprokura [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 4304529, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Assag Industriespenglerei-Apparatebau AG, in Oberengstringen, CHE-107.605.587, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 16 vom 24.01.2018, Publ. 4010833).
Firma neu:
Assag Industriespenglerei-Apparatebau AG in Liquidation.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 25.05.2018 aufgelöst. Gemäss Erklärung vom 06.06.2018 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Santmann Treuhand- und Revisions-AG (CHE-106.983.851), in Stäfa, Revisionsstelle;
Gäfgen, Ingrid Rosa, deutsche Staatsangehörige, in Lachen, mit Einzelprokura.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fuchs, Peter, von Sargans, in Rapperswil-Jona, Liquidator, mit Einzelunterschrift.