Informazioni su Adrian Gabriel
Fascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Adrian Gabriel
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 4416023, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
Yalea AG, in Arth, CHE-110.627.477, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 138 vom 19.07.2018, Publ. 4368969).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stumm, Michael, von Basel, in Toronto (CA), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gabriel, Adrian, von Ennetbürgen, in Mexico City (MX), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 4096027, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Yalea Languages Schweiz AG, in Zürich, CHE-113.504.167, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 211 vom 31.10.2017, Publ. 3840095). [gestrichen: Gemäss Erklärung vom 6.6.2011 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gabriel, Richard, von Ennetbürgen, in Arth, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Gabriel, Adrian, von Ennetbürgen, in Mexico City (MX), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Schmidig, Martin, von Muotathal, in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lufida Revisions AG (CHE-107.870.600), in Luzern, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: 4011063, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Yalea Languages International AG, in Zürich, CHE-115.886.655, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 198 vom 12.10.2017, Publ. 3805537). [gestrichen: Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 5.8.2010 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gabriel, Richard, von Ennetbürgen, in Arth, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Gabriel, Adrian, von Ennetbürgen, in Mexico City (MX), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Schmidig, Martin, von Muotathal, in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Lufida Revisions AG (CHE-107.870.600), in Luzern, Revisionsstelle.