Informazioni su Silvan Gabathuler
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Silvan Gabathuler
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005965931, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
LANDI Wartau (Landwirtschaftliche Genossenschaft Wartau), in Wartau, CHE-107.793.052, Genossenschaft (SHAB Nr. 175 vom 09.09.2021, Publ. 1005287940).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zogg, Fridolin, von Wartau, in Weite (Wartau), Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gabathuler, Silvan, von Wartau, in Oberschan (Wartau), Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung];
Gabathuler, Alexander, von Wartau, in Weite (Wartau), Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: HR02-1005297417, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Stiftung Burgruine Wartau, in Wartau, CHE-101.952.375, Stiftung (SHAB Nr. 76 vom 20.04.2017, S.0, Publ. 3476567).
Aufsichtsbehörde neu:
Ostschweizer BVG- und Stiftungsaufsicht (CHE-113.698.580), in St. Gallen.
Organisation neu:
[Bemerkung zur Organisation aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften gestrichen].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hari, Denis, von Wartau, in Oberschan (Wartau), Vizepräsident des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Bernold, Andreas, von Wartau, in Azmoos (Wartau), Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Gauer, Christian, von Wartau, in Azmoos (Wartau), Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gauer, Matthias, von Wartau, in Azmoos (Wartau), Vizepräsident des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Gabathuler, Alexander, von Wartau, in Azmoos (Wartau), Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Gabathuler, Silvan, von Wartau, in Oberschan (Wartau), Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: HR02-1005287940, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
LANDI Wartau (Landwirtschaftliche Genossenschaft Wartau), in Wartau, CHE-107.793.052, Genossenschaft (SHAB Nr. 207 vom 25.10.2016, S.0, Publ. 3125891).
Statutenänderung:
16.11.2019.
Zweck neu:
Die LANDI bezweckt die Verbesserung der wirtschaftlichen Interessen ihrer Mitglieder durch gemeinsame Selbsthilfe.
Sie sucht diesen Zweck zu erreichen durch:
Vermittlung von zweckmässigen Bedarfsartikeln und Hilfsstoffen für den land- und hauswirtschaftlichen sowie gewerblichen Bedarf;
die zielgerichtete Beschaffung und Vermarktung landwirtschaftlicher Erzeugnisse;
Durchführung von Kursen, Vorträgen, kultureller und geselliger Anlässe. Die LANDI kann die Landwirtschaft gegenüber den Behörden vertreten. [Anpassung aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schlegel, Christian, von Wartau, in Weite (Wartau), Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Tischhauser, Heinz, von Wartau, in Oberschan (Wartau), Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gabathuler, Silvan, von Wartau, in Oberschan (Wartau), Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Müller, Herbert, von Sargans, in Sargans, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Truvag Treuhand und Revisions AG St. Gallen (CHE-108.040.713) [ CH-320.3.022.132-3], in St. Gallen, Revisionsstelle [bisher: Truvag Treuhand und Revisions AG St. Gallen (CH-320.3.022.132-3)].