Informazioni su Adrian Fux
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Adrian Fux
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 5666488, Ufficio del registro di commercio Vallese, (600)
Truck Center Valais AG, in Salgesch, CH-600.3.013.770-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 112 vom 15.06.2009, S. 31, Publ. 5067976).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Leclerc, René, von Pont-en-Ogoz, in Aarau, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Leclerc, Gilbert, von Pont-en-Ogoz, in Neuendorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Borer, Dieter, von Büsserach, in Rothrist, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Forensis Treuhand AG (249.4.004.163-0), in Olten, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fux, Adrian, von Embd, in Salgesch, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied und Sekretär des Verwaltungsrates];
Bumann, Benno, von Saas-Fee, in Baltschieder, Mitglied und Sekretär des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten;
Kuonen, Bernhard, von Guttet-Feschel, in Varen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten;
Werlen & Squaratti Treuhand AG (CH-600.3.001.488-6), in Brig-Glis, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: 5067976, Ufficio del registro di commercio Vallese
Berichtigung des im SHAB Nr. 109 vom 10.06.2009, S. 23, publizierten TB-Eintrags Nr. 652 vom 04.06.2009. Truck Center Valais AG, in Salgesch, CH-600.3.013.770-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 109 vom 10.06.2009, S. 23, Publ. 5059820).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fux, Adrian, von Embd, in Salgesch, Mitglied und Sekretär des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [nicht: mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 5059820, Ufficio del registro di commercio Vallese
Truck Center Valais AG, in Salgesch, CH-600.3.013.770-1, Littenstrasse, 3970 Salgesch, neue Aktiengesellschaft.
Statutendatum:
2.06.2009.
Zweck:
Betrieb einer Reparaturwerkstätte sowie Handel mit Lastwagen und Fahrzeugen aller Art. Kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten und sich an anderen Unternehmen beteiligen. Kann Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Kann Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.--.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.--.
Aktien:
100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.--.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief.
Eingetragene Personen:
Leclerc, René, von Pont-en-Ogoz, in Aarau, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Leclerc, Gilbert, von Pont-en-Ogoz, in Neuendorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fux, Adrian, von Embd, in Salgesch, Mitglied und Sekretär des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Borer, Dieter, von Büsserach, in Rothrist, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Forensis Treuhand AG (249.4.004.163-0), in Olten, Revisionsstelle.