Informazioni su Walter Fust
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Walter Fust
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Walter Fust
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005127421, Ufficio del registro di commercio Ticino, (501)
Associazione Youtopia, in Melano, CHE-213.051.539, associazione (Nr. FUSC 81 del 28.04.2020, Pubbl. 1004878790).
Nuovo nome:
Associazione Youtopia in liquidazione.
Altri indirizzi:
Associazione Youtopia in liquidazione, Indirizzo della liquidazione:, c/o Walter Fust, Hauptstrasse 55, 4577 Hessigkofen. L'associazione è sciolta con decisione dell'assemblea sociale del 01.02.2021.
Nuove persone iscritte o modifiche:
Bastos, Jean-Claude, da Welschenrohr-Gänsbrunnen, in Dubai (AE), presidente, senza diritto di firma [finora: da Welschenrohr, in Lugano, presidente, con firma collettiva a due];
Fust, Walter, da Mosnang, in Hessigkofen (Buchegg), membro, liquidatore, con firma individuale [finora: membro, con firma collettiva a due].
Numero di pubblicazione: HR02-1005005416, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Nachtrag zum im SHAB Nr. 201 vom 15.10.2020 publizierten TR-Eintrag Nr. 38930 vom 12.10.2020 Stiftung SYMPHASIS, in Zürich, CHE-109.990.646, Stiftung (SHAB Nr. 201 vom 15.10.2020, Publ. 1005000317).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fust, Walter, von Mosnang, in Hessigkofen, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: HR02-1004999366, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Stiftung Accentus, in Zürich, CHE-109.640.867, Stiftung (SHAB Nr. 19 vom 29.01.2020, Publ. 1004816635).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fust, Walter, von Mosnang, in Hessigkofen, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
KPMG AG (CHE-106.084.881), in Zürich, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sager, Manuel, von Menziken, in Muri bei Bern, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
PricewaterhouseCoopers AG (CHE-393.441.652), in Basel, Revisionsstelle.