Informazioni su Lukas Fus
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Lukas Fus
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 4339321, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Alterszentrum am Buechberg AG, in Fislisbach, CHE-392.512.864, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 145 vom 28.07.2017, Publ. 3671825).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fus, Lukas, von Küsnacht ZH, in Niederrohrdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zaugg, Hans-Peter, von Eggiwil, in Fislisbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 7091592, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Gemeindeverband Regionales Alterszentrum Rohrdorferberg-Reusstal, in Fislisbach, CHE-392.512.864, Bernardastrasse 3, 5442 Fislisbach, Institut des öffentlichen Rechts (Neueintragung).
Statutendatum:
10.01.1999.
Zweck:
Der Verband bezweckt den Bau und Betrieb von Alterszentren. Er soll betagten Leuten gegen Entgelt Aufnahme und Pflege gewähren.
Organisation:
Vorstand, Ausschuss und Kontrollstelle.
Rechtsgrundlagen:
§§ 74 ff. des aargauischen Gesetzes über die Einwohnergemeinden vom 19.12.1978 (Gemeindegesetz;
SAR 171.100);
Beschlüsse der Stimmberechtigten der Verbandsgemeinden über die Genehmigung der Statuten vom 18.11.1998, 20.11.1998. 27.11.1998, 02.12.1998 und 07.12.1998, Genehmigung durch den Regierungsrat des Kantons Aargau vom 15.06.1999.
Haftung:
Subsidiäre Haftung der Verbandsgemeinden gemäss Satzungen.
Eingetragene Personen:
Krähenbühl, Fritz, von Zäziwil, in Fislisbach, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Saner, Edith, von Büsserach, in Birmenstorf AG, Vizepräsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Galeffi, Elsbeth, von Grüsch, in Remetschwil, Mitglied des Verwaltungsrates und Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fischer, Barbara, von Stetten AG, in Stetten AG, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fus, Lukas, von Küsnacht ZH, in Niederrohrdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Keller, Roger Pierre, von Bellikon, in Bellikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Roca, René, von Zürich, in Oberrohrdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schneller, Maria, von Felsberg, in Künten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 7054810, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Verein Spitex Heitersberg, in Oberrohrdorf, CHE-337.234.025, Bergstrasse 8, 5452 Oberrohrdorf, Verein (Neueintragung).
Fusion:
Der Verein entsteht aus der Kombinationsfusion der nicht eingetragenen Vereine 'Spitex-Verein Fislisbach-Birmensdorf', in Fislisbach, 'Verein Spitex Mellingen und Umgebung', in Mellingen, und 'Verein Spitex Rohrdorferberg', in Oberrohrdorf, gemäss Fusionsvertrag vom 12.06.2012. Der Verein übernimmt gemäss Bilanzen per 31.12.2011 Aktiven von CHF 281'855.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 124.838.00 des 'Spitex-Verein Fislisbach-Birmensdorf', Aktiven von CHF 461'301.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 135'887.00 des 'Verein Spitex Mellingen und Umgebung' sowie Aktiven von CHF 683'884.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 341'908.00 des 'Verein Spitex Rohrdorferberg'. Die Mitglieder der übertragenden Vereine werden zu Mitgliedern des übernehmenden Vereins.
Statutendatum:
20.12.2012.
Zweck:
Der Verein bezweckt in den Region Heitersberg die Bereitstellung der notwendigen Strukturen für das Anbieten von spitalexternen Diensten, wie Hilfe und Pflege zu Hause, Beratung und Information, sowie Wahrnehmen weiterer Aufgaben im Bereich der spitalexternen Dienste. Der Verein erbring seine Leistungen gemäss den gesetzlichen Vorgaben. Er arbeitet mit anderen Organisationen der Altersarbeit, der Freiwilligenarbeit und nach Bedarf mit weiteren Dienstleistern zusammen.
Mittel:
Mitgliederbeiträge, Dienstleistungserträge, Erträge aus Leistungsvereinbarungen, Spenden, Legate und weitere Einnahmen.
Eingetragene Personen:
Meiler, Christoph, von Flims, in Niederrohrdorf, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Pfister, Maja, von Männedorf, in Wohlenschwil, Vizepräsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wolf-Häusler, Verena, von Untervaz, in Fislisbach, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bellafiore, Marco, von Niederbipp, in Niederrohrdorf, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Fus, Lukas, von Küsnacht ZH, in Niederrohrdorf, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Müller Fuchs, Fabian, von Lengnau AG, in Niederrohrdorf, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Saner, Edith, von Büsserach, in Birmenstorf AG, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Widmer, Thomas, von Rickenbach ZH, in Tägerig, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schwarzenbach Ammann, Karin, von Madiswil, in Oberentfelden, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hüsser Gmür + Partner AG Treuhand- und Revisionsgesellschaft (CHE-106.823.621), in Baden, Revisionsstelle.