Informazioni su Reto Furrer
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Reto Furrer
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Reto Furrer
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005336073, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
SPAF Inkasso AG, in Aarau, CHE-107.471.766, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 192 vom 02.10.2020, Publ. 1004991452).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ritter, René, von Oberentfelden, in Oberentfelden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Furrer, Reto, von Eisten, in Hünenberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005248778, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
House for Sports AG, in Baar, CHE-103.304.856, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 132 vom 12.07.2021, Publ. 1005246448).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Furrer, Reto, von Eisten, in Hünenberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005034678, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Uvex (Schweiz) AG, in Baar, CHE-106.747.262, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 229 vom 26.11.2019, Publ. 1004768123).
Statutenänderung:
20.11.2020.
Mitteilungen neu:
Alle Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen rechtsgültig durch eingeschriebenen Brief an ihre letzte im Aktienbuch eingetragene Adresse.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Furrer, Gregor, von Eisten, in Hünenberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Weissenberger, Christophe Karl Marcel, deutscher Staatsangehöriger, in Buxheim (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Furrer, Reto, von Eisten, in Cham, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].