Informazioni su Franz Fürling
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Franz Fürling
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 2338917, Ufficio del registro di commercio Obvaldo, (140)
Fürling AG, in Kerns, CHE-105.742.109, Aktiengesellschaft (SHAB Nr.66 vom 07.04.2010, Publ. 5573326).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fürling, Franz, von Eggenwil, in Kerns, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift], Fürling, Urs, von Eggenwil, in Hitzkirch, einziges Mitglied, mit Einzelunterschrift und Fürling, Andreas genannt Res, von Eggenwil, in Kerns, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 6356980, Ufficio del registro di commercio Obvaldo, (140)
Tourismusverein Melchsee-Frutt / Melchtal / Kerns, in Kerns, CH-140.6.001.097-7, Verein (SHAB Nr. 159 vom 19.08.2009, S. 13, Publ. 5204126).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Burch, Urs, von Sarnen, in Kerns, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fürling, Franz, von Eggenwil, in Kerns, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lohmann, Volker, deutscher Staatsangehöriger, in Bremgarten AG, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ettlin, Esther, von Kerns, in Kerns, Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Aufdermauer, Ernst, von Kerns, in Kerns, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Flüeler, Hugo, von Stansstad, in Kerns, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Della Torre, Bruno, von Sachseln, in Kerns, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Küchler, Roland, von Alpnach, in Kerns, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schaffner, Peter, von Anwil, in Kloten, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 5573326, Ufficio del registro di commercio Obvaldo, (140)
Elektro Fürling AG, in Kerns, CH-140.3.000.650-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 12 vom 19.01.2010, S. 15, Publ. 5448280).
Statutenänderung:
29.03.2010.
Firma neu:
Fürling AG. Domizil neu (Haus-Nr. ergänzt): Flüelistrasse 3, 6064 Kerns.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt Immobiliengeschäfte aller Art, wie Erwerb, Verwaltung, Vermietung und Veräusserung von Grundeigentum. Ferner bezweckt sie Unternehmungsberatungen. Nebenzwecke siehe Statuten.
Qualifizierte Tatbestände:
[gestrichen: Übernahme der Aktiven und Passiven der Einzelfirma Walter Fürling].
Publikationsorgan neu:
SHAB [bisher: SHAB + Obw. Amtsblatt].
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen schriftlich an die im Aktienbuch aufgeführten Adressen oder per E-Mail.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 29.03.2010 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision. [Nicht publikationspflichtige weitere Statutenänderungen]. [gestrichen: Verwaltungsrat: 1 bis 5 Mitglieder].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fürling, Gerda, von Eggenwil, in Root, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Lufida Revisions AG, in Luzern, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fürling, Franz, von Eggenwil, in Kerns, einziges Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: in Root, Präsident].