Informazioni su Adrian Fürk
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Adrian Fürk
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005990305, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Fürk AG, in St. Gallen, CHE-187.068.377, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 122 vom 27.06.2016, S.0, Publ. 2914451).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fürk, Adrian, von St. Gallen, in St. Gallen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Fürk, Pascal, von St. Gallen, in St. Gallen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fürk, Roman, von St. Gallen, in Mörschwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fürk, Simon Franz, von St. Gallen, in St. Gallen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 2914451, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Fürk AG, in St. Gallen, CHE-187.068.377, Schachenstrasse 3, 9016 St. Gallen, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
02.06.2016.
Zweck:
Betrieb einer Reparaturwerkstätte für Nutzfahrzeuge sowie Handel mit Motofahrzeugen, entsprechendem Zubehör und Hydraulikkomponenten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Qualifizierte Tatbestände:
Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung einen Teil der Aktiven und Passiven der Fürk AG (neu: Fürk Immobilien AG), in St. Gallen (CHE-101.557.955) gemäss Vermögensübertragungsvertrag vom 02.06.2016 und Inventar per 01.01.2016 mit Aktiven von CHF 1'092'997.67 und Passiven von CHF 255'177.14, zum Preis von CHF 837'820.53.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 02.06.2016 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Fürk, Adrian, von St. Gallen, in St. Gallen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Fürk-Britt, Manuela Esther, von St. Gallen, in St. Gallen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fürk, Simon Franz, von St. Gallen, in St. Gallen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 2173879, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Fürk AG, in St. Gallen, CHE-101.557.955, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 65 vom 01.04.2011, Publ. 6103220).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fürk, Franz, von St. Gallen, in St. Gallen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fürk, Adrian, von St. Gallen, in St. Gallen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].