Informazioni su Tobias Fürholz
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Tobias Fürholz
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006112517, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Schweizer Lunch-Check Genossenschaft, in Zürich, CHE-107.820.252, Genossenschaft (SHAB Nr. 140 vom 22.07.2021, Publ. 1005255245).
Statutenänderung:
30.05.2024. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bachmann, Ernst, von Hombrechtikon, in Zürich, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Burkhalter, Tobias, von Sumiswald, in Muri bei Bern, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung];
Recher, Thomas, von Ziefen, in Buus, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Petitjean, Carmela, von Basel, in Reinach (BL), Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Fürholz, Tobias, von Biberist, in Zürich, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005941230, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
myneva Schweiz AG, in Oberkirch, CHE-277.146.906, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 227 vom 22.11.2023, Publ. 1005890874).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schmitz, Tobias Bernhard Christian, deutscher Staatsangehöriger, in Hamburg (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Fürholz, Tobias, von Biberist, in Zürich, Mitglied und Sekretär des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Obermeier, Frank, deutscher Staatsangehöriger, in Küssnacht (SZ), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kipfer, Hanspeter, von Langnau im Emmental, in Horgen, Mitglied und Sekretär des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005499297, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
myneva Schweiz AG, in Oberkirch, CHE-277.146.906, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 204 vom 20.10.2021, Publ. 1005316292).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Clausen, Hartmut, deutscher Staatsangehöriger, in Hamburg (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Christen, Hans-Peter, von Luzern und Oberdorf (NW), in Luzern, Mitglied und Sekretär des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schmitz, Tobias Bernhard Christian, deutscher Staatsangehöriger, in Hamburg (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Fürholz, Tobias, von Biberist, in Zürich, Mitglied und Sekretär des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Robert, Michael Peter, deutscher Staatsangehöriger, in Hamburg (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.