Informazioni su Roland Fuchs
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Roland Fuchs
Ultimi comunicati FUSC: Roland Fuchs
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 3557777, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
MuRom GmbH, in Zürich, CHE-162.553.679, Quellenstrasse 1, 8005 Zürich, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
24.05.2017.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Produktion und Herstellung sowie den Handel inklusive Import/Export und Verkauf von Hanf. Verkauf von Naturprodukten/Hanfprodukten aller Art mit Schwerpunkt im Rohstoff-, Lebensmittel-, kosmetischen Bereich und Räuchermischungen. Im- und Exporthandel mit Waren aller Art. Kann Franchising betreiben als Franchise-Geber und Franchise-Nehmer. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung vom 24.05.2017 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Osmani, Muhamed, mazedonischer Staatsangehöriger, in Opfikon, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 90 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Weber, Roman, von Oetwil am See, in Brütten, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 90 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Fuchs, Roland, von Langnau im Emmental, in Neckertal, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Numero di pubblicazione: 3244269, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Espresso-Service-Center GmbH, in Gossau SG, CHE-113.230.018, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 76 vom 21.04.2010, S. 11, Publ. 5596162).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Crivelli, Samuel, von Balerna, in Flawil, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Crivelli, Jonathan, von Balerna, in Gossau SG, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 9 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fuchs, Roland, von Langnau im Emmental, in Hoffeld (Neckertal), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Kollektivunterschrift zu zweien und mit 9 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].
Numero di pubblicazione: 5596162, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Espresso-Service-Center GmbH, in Gaiserwald, CH-320.4.060.128-8, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 212 vom 01.11.2006, S. 10, Publ. 3615606).
Statutenänderung:
25.03.2010, 12.04.2010.
Sitz neu:
Gossau SG.
Domizil neu:
St. Gallerstrasse 109, 9200 Gossau SG.
Zweck neu:
Reparaturservice von und Handel mit Kaffeemaschinen sowie Ausleihen von Personal. Die Gesellschaft kann alle mit dem Gesellschaftszweck zusammenhängenden Geschäfte durchführen, sich auch an anderen Gesellschaften beteiligen, Grundeigentum erwerben, veräussern und verwalten, Kapitalanlagen aller Art halten und verwalten, Urheberrechte, Patente und Lizenzen aller Art erwerben, verwalten und veräussern sowie im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 18.03.2010 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Crivelli-Vassallo, Nicolangela, von Balerna, in Flawil, Gesellschafterin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 2'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fuchs, Roland, von Langnau im Emmental, in Hoffeld (Neckertal), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 9 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher:in Egg (Flawil) und mit einem Stammanteil von CHF 9'000.00];
Crivelli, Samuel, von Balerna, in Flawil, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Crivelli, Jonathan, von Balerna, in Gossau SG, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 9 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher:in Flawil, Gesellschafter und Geschäftsführer mit Kollektivunterschrift zu zweien und mit einem Stammanteil von CHF 9'000.00].