Informazioni su Roland Fuchs
Fascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Roland Fuchs
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 4707112, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Heyde (Schweiz) AG, in Zürich, CH-020.3.003.304-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 123 vom 28.06.2007, S. 26, Publ. 3997462).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dinner, Sonja, von Sennwald, in Affoltern am Albis, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fuchs, Roland, österreichischer Staatsangehöriger, in Neuhofen (AT), mit Kollektivprokura zu zweien;
Maier, René, von Uster, in Gossau ZH, mit Kollektivprokura zu zweien;
Martinsen, Jon Martin, norwegischer Staatsangehöriger, in Maria Enzersdorf (AT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Urban, Pascal, von Zürich, in Stallikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates und Sekretär mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Berndt, Markus, österreichischer Staatsangehöriger, in Wien (AT), Mitglied des Verwaltungsrates und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 3431122, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Heyde (Schweiz) AG, in Zürich, CH-020.3.003.304-7, Dienstleistungen im Bereich Informatik, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 117 vom 23.06.2003, S. 23, Publ. 1046388).
Statutenänderung:
26.04.2006.
Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der JET INFORMATIK AG, in Thalwil (CH-020.3.023.633-6), gemäss Fusionsvertrag vom 30.03.2006 und Bilanz per 01.01.2006. Aktiven von CHF 333'020.-- und Passiven (Fremdkapital) von CHF 235'777.-- gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da dieselben Aktionäre sämtliche Aktien der an der Fusion beteiligten Gesellschaften halten, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dinner, Sonja, von Sennwald, in Affoltern am Albis, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: mit Einzelunterschrift];
Steinsberg, Peter Eric, österreichischer Staatsangehöriger, in Wien (AT), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fuchs, Roland, österreichischer Staatsangehöriger, in Neuhofen (AT), mit Kollektivprokura zu zweien;
Maier, René, von Uster, in Gossau ZH, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 761520, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
JET INFORMATIK AG, in Thalwil, Entwicklung, Realisierung und Support von Hard- und Software, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 174 vom 07.09.2000, S. 6128).
Domizil neu:
Schützenstrasse 1, 8800 Thalwil.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Posch, Peter, österreichischer Staatsangehöriger, in Graz (A), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hunziker, Christoph, von Thalwil, in Thalwil, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sticher, Dr. Walter, von Luzern, in Thalwil, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Fuchs, Roland, österreichischer Staatsangehöriger, in Neuhofen (A), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.