Informazioni su Livio Freddy Fuchs
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Livio Freddy Fuchs
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 3950875, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
RUPROMI Swiss Schwein AG, in Schönenberg (ZH), CHE-213.216.527, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 165 vom 27.08.2015, Publ. 2341815).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fuchs, Livio Freddy, von Schwarzenberg, in Sins, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: 6968592, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
RUPROMI Swiss Schwein AG, in Schönenberg ZH, CH-020.3.038.610-3, c/o Hans Heinrich Rusterholz, Egg 21, 8824 Schönenberg ZH, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
30.11.2012.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Organisation eines Sauenrings, sowie die Beratung von Schweineproduzenten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
90 Namenaktien zu CHF 1'000.00 und 100 Namenaktien zu CHF 100.00 (Stimmrechtsaktien).
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 30.11.2012 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Rusterholz, Hans Heinrich, von Schönenberg ZH, in Schönenberg ZH, Präsident des Verwaltungsrates und Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Morger, Stefan Erwin, von Eschenbach SG, in Kerns, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Fuchs, Livio Freddy, von Schwarzenberg, in Sins, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Hinder, Peter Franz, von Wil SG, in Braunau, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Steiner, Christoph, von Benken SG, in Benken SG, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: 3831362, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Greenland - Rollrasen GmbH, in Dietwil, CH-400.4.027.829-8, Produktion von und Handel mit Rollrasen, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 135 vom 14.07.2006, S. 1, Publ. 3466740).
Statutenänderung:
27.02.2007.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fuchs, Livio, von Schwarzenberg, in Fenkrieden, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Villiger, Eduard, von Cham, in Dietwil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 20'000.-- [bisher: mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.--].