Informazioni su Anton Fuchs
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Anton Fuchs
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 6325906, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Café Le Rêve GmbH, in Bern, CH-035.4.032.747-4, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 23 vom 04.02.2004, S. 2, Publ. 2101898).
Statutenänderung:
22.08.2011.
Sitz neu:
Signau.
Domizil neu:
Dorfstrasse 66, 3534 Signau.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Führung eines Restaurationsbetriebes. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich bei anderen Unternehmen des In- und Auslands beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen und Grundstücke erwerben, verwalten und verkaufen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter: schriftlich, mit Telefax oder elektronischer Post. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 24.06.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fuchs, Anton, von Brienz BE, in Signau, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 15'000.00 [bisher: in Bern, Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift];
Mühlemann, Annemarie, von Seeberg, in Signau, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 5'000.00 [bisher: in Bern].
Numero di pubblicazione: 2101898, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Café Le Rêve GmbH, in Bern, Hirschengraben 5, 3011 Bern, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
23.12.2003.
Zweck:
Führung eines Restaurationsbetriebes;
kann sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie Grundstücke erwerben, verwalten und verkaufen. Ein allfälliger Nebenzweck ist aus den Statuten ersichtlich.
Stammkapital:
CHF 20'000.--.
Publikationsorgan:
SHAB.
Eingetragene Personen:
Mühlemann, Annemarie, von Seeberg, in Bern, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 5'000.--;
Fuchs, Anton, von Brienz BE, in Bern, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 15'000.--.
Numero di pubblicazione: 2096782, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Hotel Schlössli Bönigen AG, in Bönigen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 7 vom 12.01.1999, S. 187).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fuchs, Anton, von Brienz BE, in Bern, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Fuchs-Lisker, Rosmarie, von Brienz BE, in Bönigen, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ruprecht-Fuchs, Astrid, von Laupen, in Bönigen, Präsidentin, mit Einzelunterschrift;
Ruprecht, Hanspeter, von Laupen, in Bönigen, Mitglied, mit Einzelunterschrift.