Informazioni su Sébastien Philippe Frund
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Sébastien Philippe Frund
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005042640, Ufficio del registro di commercio Giura, (670)
Progescom SA, à Courroux, CHE-102.212.453, société anonyme (No. FOSC 129 du 08.07.2015, p.0, Publ. 2257879).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Frund, Sébastien, de Bourrignon, à Bassecourt, secrétaire, avec signature individuelle.
Inscription ou modification de personne(s):
Frund, Raphaël Rémy Léon, de Bourrignon, à Courroux, administrateur, avec signature individuelle [précédemment: à Bassecourt (Haute-Sorne), président, avec signature individuelle].
Numero di pubblicazione: HR02-1005042639, Ufficio del registro di commercio Giura, (670)
OGT-FOOD-SERVICES SA, à Haute-Sorne, CHE-261.724.370, société anonyme (No. FOSC 129 du 08.07.2015, p.0, Publ. 2257877).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Frund, Raphaël Rémy Léon, de Bourrignon, à Bassecourt (Haute-Sorne), membre, avec signature individuelle.
Inscription ou modification de personne(s):
Frund, Sébastien Philippe, de Bourrignon, à Bassecourt (Haute-Sorne), administrateur, avec signature individuelle [précédemment: président, avec signature individuelle].
Numero di pubblicazione: 2257877, Ufficio del registro di commercio Giura, (670)
OGT-FOOD-SERVICES SA, à Haute-Sorne, CHE-261.724.370, société anonyme (No. FOSC 186 du 26.09.2014, Publ. 1735265).
Modification des statuts:
30.06.2015.
Séparation:
la société reprend une partie du patrimoine de 'Progescom SA' (CHE-102.212.453), à Courroux, selon contrat de scission du 19.06.2015. La société reprend des actifs de CHF 2'975'486,70 et des passifs envers les tiers de CHF 2'397'464,14, soit un actif net de CHF 578'022,56, contre attribution aux actionnaires de la société transférante de 570 actions de CHF 1'000.-- chacune. Le capital-actions est augmenté par suite de scission de CHF 100'000.-- à CHF 670'000.-- par l'émission de 570 actions nominatives de CHF 1'000.-- chacune.
Nouveau capital-actions:
CHF 670'000.00 [précédemment: CHF 100'000.00].
Nouveau capital-actions libéré:
CHF 670'000.00 [précédemment: CHF 100'000.00].
Nouvelles actions:
670 actions nominatives de CHF 1'000.00. [précédemment: 100 actions nominatives à CHF 1'000.00].
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Frund, Rémy Charles Serge, de Bourrignon, à Porrentruy, président, avec signature individuelle;
Frund, Elisabeth Germaine Julia, de Bourrignon, à Porrentruy, membre, avec signature individuelle.
Inscription ou modification de personne(s):
Frund, Sébastien Philippe, de Bourrignon, à Bassecourt (Haute-Sorne), président, avec signature individuelle [précédemment: membre et secrétaire avec signature individuelle].