Informazioni su Alfred Frohofer
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Alfred Frohofer
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 645814, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Personalwohlfahrtsstiftung der ZLB Zürcher Landbank, in Elgg, Vorsorge für die Arbeitnehmer der ZLB Zürcher Landbank, in Elgg, Stiftung (SHAB Nr. 123 vom 01.07.1997, S. 4578).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Frohofer, Alfred, von Wildberg, in Elsau, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Trüb, Peter, von Maur, in Elgg, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 644374, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
ZLB Zürcher Landbank, in Elgg, Betrieb einer Regionalbank, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 203 vom 18.10.2000, S. 7113). Löschung der nicht eingetragenen Unterschrift von Thoma, Raphael, sowie der Prokura von Kihm, Thomas.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Erni, Dr. Heinz, von Winterthur, in Elgg, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Küng, Jakob, von Hofstetten bei Elgg, in Hofstetten bei Elgg, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Mäschli, Hans A., von Muri AG, in Elgg, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Frohofer, Alfred, von Wildberg, in Elsau, Mitglied und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schneider, Albert, von Dättlikon, in Elsau, Vize-Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Püntener, Theo, von Erstfeld, in Rickenbach ZH, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Trüb, Peter, von Maur, in Elgg, Mitglied und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Schönbächler-Raschle, Ursula, von Winterthur und Einsiedeln, in Rümikon, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Kenzelmann, Leo, von Zeneggen, in Rickenbach ZH, Stellvertretender Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vize-Direktor];
Beuggert, Michael, von Unterseen, in Elgg, Vize-Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien];
Schlauri, Christoph, von Oberbüren, in Jona, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Gossau ZH];
Weber, Oliver, von Wetzikon ZH, in Wängi, mit Kollektivprokura zu zweien.
Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
ZLB Zürcher Landbank, in Elgg , Betrieb einer Regionalbank, Aktiengesellschaft (SHAB Nr.130 vom 7.7.1994 S.3804).
Statutenänderung:
19.7.1994.
Aktienkapital neu:
Fr.3809600 (bisher: Fr.3459600).
Liberierung Aktienkapital neu:
Fr.3809600.
Aktien neu:
38096 Namenaktien zu Fr.100 (bisher: 34596 Namenaktien zu Fr.100).
Qualifizierte Tatbestände neu:
Sacheinlage: Übernimmt bei der Kapitalerhöhung vom 19.07.1994 das Geschäft der Sparkasse Elsau, selbständige öffentlich-rechtliche, Anstalt in Elsau, gemäss Übernahmebilanz per 31.12.1993 mit Aktiven von Fr.53771326.95 und Passiven von Fr.52864503.01, wofür 2900 Namen, aktien zu Fr.100 ausgegeben werden.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Frohofer, Alfred, von Wildberg, in Elsau, Mitglied und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hähni, Rudolf, von Iffwil, in Elsau, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schwarz, Ernst, von Trubschachen, in Elsau, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schneider, Albert, von Dättlikon, in Elsau, Vize-Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Aeberli-Seifert, Carmen, von Aeugst am Albis, Sevelen und Winterthur, in Elgg, mit Kollektivprokura zu zweien;
Kindhauser, Reto, von Wiesendangen, in Aadorf, mit Kollektivprokura zu zweien.